LADISLAV PECH
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
14000, 21953023, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
Ing. VÍT KOPTIŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
14000, 21953023, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
JAKUB SKÁLA
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
14000, 21953023, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
LADISLAV PECH
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. VÍT KOPTIŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JAKUB SKÁLA
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.03.2021 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
LADISLAV PECH
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
předseda výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21953023, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
Ing. VÍT KOPTIŠ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21953023, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
JAKUB SKÁLA
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
LADISLAV PECH
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
předseda výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. VÍT KOPTIŠ
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JAKUB SKÁLA
|
Neaktivní
od 06.03.2021
|
člen výboru |
03.11.2015 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Radek Trnka
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
21953023, Praha 4, Praha 4, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
Ladislav Pech
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
předseda výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha 4, Praha 4, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
Vít Koptiš
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha 4, Nusle, Pod Pramenem, 1504, 4 |
|
LADISLAV PECH
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
předseda výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Vít Koptiš
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Radek Trnka
|
Neaktivní
od 03.11.2015
|
člen výboru |
16.04.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ladislav Pech
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
předseda výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha 4, Praha 4, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
Radek Trnka
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
člen výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
21953023, Praha 4, Praha 4, Pod pramenem, 1504, 4 |
|
LADISLAV PECH
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
předseda výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Radek Trnka
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
člen výboru |
24.03.2011 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Vít Koptiš
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
člen výboru |
06.01.2009 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha 4, Nusle, Pod Pramenem, 1504/4 |
|
Vít Koptiš
|
Neaktivní
od 16.04.2011
|
člen výboru |
06.01.2009 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Flégl
|
Neaktivní
od 06.01.2009
|
člen výboru |
13.11.2000 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha 4, Praha 4, Pod pramenem, 1504/4 |
|
Ladislav Pech
|
Neaktivní
od 24.03.2011
|
předseda výboru |
13.11.2000 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha 4, Praha 4, Pod pramenem, 1504/4 |
|
Radek Trnka
|
Neaktivní
od 24.03.2011
|
člen výboru |
13.11.2000 |
Adresa: |
21953023, Praha 4, Praha 4, Pod pramenem, 1504/4 |
|
Jiří Flégl
|
Neaktivní
od 06.01.2009
|
člen výboru |
13.11.2000 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
LADISLAV PECH
|
Neaktivní
od 24.03.2011
|
předseda výboru |
13.11.2000 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Radek Trnka
|
Neaktivní
od 24.03.2011
|
člen výboru |
13.11.2000 |
Adresa: |
14000, 21953023, Praha, Nusle, Pod pramenem, 1504, 4, Pod pramenem 1504/4, Nusle, 14000 Praha 4 |
|