MARCEL JENILIN
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2022 |
Adresa: |
15521, 41218850, Praha, Zličín, Sazovická, 479, 23 |
|
MARCEL JENILIN
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2022 |
Adresa: |
15521, 41218850, Praha, Zličín, Sazovická, 479, 23, Sazovická 479/23, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
MARKEL NIKOLAJEVIČ JENILIN
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
15521, 41218850, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Sazovická, 479, 23 |
|
MARKEL NIKOLAJEVIČ JENILIN
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
jednatel |
21.01.2022 |
Adresa: |
15521, 41218850, Praha, Zličín, Sazovická, 479, 23, Sazovická 479/23, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
MARKEL NIKOLAJEVIČ JENILIN
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
jednatel |
18.01.2022 |
Adresa: |
15521, 22145257, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Tylovická, 207, 2 |
|
MARKEL NIKOLAJEVIČ JENILIN
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
jednatel |
18.01.2022 |
Adresa: |
15521, 22145257, Praha, Zličín, Tylovická, 207, 2, Tylovická 207/2, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
MARKEL ENILIN
|
Neaktivní
od 18.01.2022
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
15521, 41218850, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Sazovická, 479, 23 |
|
MARKEL ENILIN
|
Neaktivní
od 18.01.2022
|
jednatel |
14.01.2021 |
Adresa: |
15521, 41218850, Praha, Zličín, Sazovická, 479, 23, Sazovická 479/23, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
MARKEL ENILIN
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
15500, 27453456, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Raichlova, 2618, 8 |
|
MARKEL ENILIN
|
Neaktivní
od 14.01.2021
|
jednatel |
12.09.2017 |
Adresa: |
15500, 27453456, Praha, Stodůlky, Raichlova, 2618, 8, Raichlova 2618/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Nikolay Ilyasov
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
15500, 27453456, Praha 5, Stodůlky, Raichlova, 2618/8 |
|
Alexey Lysov
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
Samara, St. Zagora 204/40 |
|
Alexander Neklokov
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
Samara, ul. Taškentskaja 135/107 |
|
Viktoriya Neklokova
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
Samara, ul. Taškentskaja 135/107 |
|
Tatiana Lysova
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
Samara, St. Zagora 204/90 |
|
Nikolay Ilyasov
|
Neaktivní
od 12.09.2017
|
jednatel |
11.02.2010 |
Adresa: |
15500, 27453456, Praha, Stodůlky, Raichlova, 2618, 8, Raichlova 2618/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Nikolai Iliasov
|
Neaktivní
od 11.02.2010
|
jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
22734015, Praha 5, Motol, Brdlíkova, 288/1E |
|
Nikolai Iliasov
|
Neaktivní
od 11.02.2010
|
jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
15000, 22734015, Praha, Motol, Brdlíkova, 288, 1e, Brdlíkova 288/1e, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Nikolai Iliassov
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
jednatel |
15.11.2000 |
Adresa: |
Volgogradská obl., Volžskij, ul. Voenni Flotili 89 |
|