RADEK BARVA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
33808, 7137184, Rokycany, Ostrovec-Lhotka, Lhotka, 1 |
|
RADEK BARVA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.02.2015 |
Adresa: |
33808, 7137184, Rokycany, Ostrovec-Lhotka, Lhotka, 1, Lhotka 1, 33808 Ostrovec-Lhotka |
|
RADEK BARVA
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
33805, 7130333, Mýto, Mýto, Dlouhá třída, 222 |
|
Radek Barva
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
33805, 7130333, Rokycany, Mýto, Mýto, Dlouhá třída, 222, Dlouhá třída 222, 33805 Mýto |
|
Ing. Roman Olejník
|
Neaktivní
od 14.07.2011
|
jednatel |
14.07.2011 |
Adresa: |
16300, 22251448, Praha 5, Řepy, Vondroušova, 1159, 3 |
|
Ing. Roman Olejník
|
Neaktivní
od 11.06.2013
|
jednatel |
14.07.2011 |
Adresa: |
16300, 22251448, Praha 6, Řepy, Vondroušova, 1159, 3 |
|
Ing. ROMAN OLEJNÍK
|
Neaktivní
od 11.06.2013
|
jednatel |
14.07.2011 |
Adresa: |
16300, 22251448, Praha, Řepy, Vondroušova, 1159, 3, Vondroušova 1159/3, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Helena Barvová Melová, r.č. 645503/0692
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
18000, 22377930, Praha 8, Praha 8, Libeň, Vacínova, 420/9 |
|
Radek Barva
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
33805, 7130333, Rokycany, Mýto, Dlouhá třída, 222 |
|
Ing. Helena Barvová Melová, r.č. 645503/0692
|
Neaktivní
od 24.03.2010
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
18000, 22377930, Praha, Libeň, Vacínova, 420, 9, Vacínova 420/9, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Radek Barva
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
21.11.2000 |
Adresa: |
33805, 7130333, Rokycany, Mýto, Mýto, Dlouhá třída, 222, Dlouhá třída 222, 33805 Mýto |
|