Vasyl Lutsak
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
St. Sambir, V. Linyna |
|
Mira Kom´yati
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
Chust, J. Mudroho 40 |
|
Volodymyr Mykhayliv
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
Bolechiv, Kobyljanskoj 16 |
|
Fedir Rushchak
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
Vilšany 16, okr. Chust |
|
Vasyl Stefanyuk
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
Rachiv, Dovženka 105 |
|
Viktor Petrushchak
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
Lvovska obl., okr. Drohobyč, s. Storona, Lesi Ukrajinky 162 |
|
Mykola Huzych
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
25.02.2011 |
Adresa: |
okr. Turka, Isaji, Berežnjanska 11 |
|
Ivan Zinyak
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
08.02.2011 |
Adresa: |
Mižhirja, Bohorodžany, Mazepy, 18 |
|
Volodymyr Kanyuka
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
08.02.2011 |
Adresa: |
Potutory, okr. Berežany, Nekrasova, 44 |
|
Ivan Zinyak
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
08.02.2011 |
Adresa: |
Mižhirja, Bohorodžany, Mazepy, Mazepy 18, Mižhirja - Bohorodžany, Ukrajina |
|
Volodymyr Kanyuka
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
jednatel |
08.02.2011 |
Adresa: |
Potutory, okr. Berežany, Nekrasova, Nekrasova 44, Potutory - okr. Berežany, Ukrajina |
|
Mykola Pavlyuk
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
23.12.2004 |
Adresa: |
Mykolajiv, Lvivská obl., Radiv, 93 |
|
Ihor Demkin
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
23.12.2004 |
Adresa: |
Drohobyč, Lvivská obl., Betchovena, 38 |
|
Lesya Dupelych
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
23.12.2004 |
Adresa: |
Žuratyn, Lvovská obl. |
|
Mykola Pavlyuk
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
23.12.2004 |
Adresa: |
93, Mykolajiv, Lvivská obl., Radiv, Radiv 93, Mykolajiv - Lvivská obl., Ukrajina |
|
Ihor Demkin
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
23.12.2004 |
Adresa: |
38, Drohobyč, Lvivská obl., Betchovena, Betchovena 38, Drohobyč - Lvivská obl., Ukrajina |
|
Lesya Dupelych
|
Neaktivní
od 25.02.2011
|
jednatel |
23.12.2004 |
Adresa: |
Žuratyn, Lvovská obl., Žuratyn - Lvovská obl., Ukrajina |
|
Serhiy Kuksov
|
Neaktivní
od 23.12.2004
|
jednatel |
24.12.2003 |
Adresa: |
12693383, Zeleneč, Čsl. armády, 17/66 |
|
Serhiy Kuksov
|
Neaktivní
od 23.12.2004
|
jednatel |
24.12.2003 |
Adresa: |
25091, 12693383, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Čsl. armády, 17, 66, Čsl. armády 17/66, 25091 Zeleneč |
|
Serhiy Kuksov
|
Neaktivní
od 24.12.2003
|
jednatel |
23.11.2000 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4, V Lužích, 1E/10 |
|
Serhiy Kuksov
|
Neaktivní
od 24.12.2003
|
jednatel |
23.11.2000 |
Adresa: |
14200, 22770691, Praha, Libuš, V lužích, 10, V lužích č.ev. 1/10, Libuš, 14200 Praha 4 |
|