PAVEL MORÁVEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2022 |
Adresa: |
51101, 21581487, Semily, Turnov, Turnov, Vejrichova, 273 |
|
PAVEL MORÁVEK
|
Aktivní
|
jednatel |
19.02.2022 |
Adresa: |
51101, 21581487, Semily, Turnov, Turnov, Vejrichova, 273, Vejrichova 273, 51101 Turnov |
|
JAROSLAV BŘEZINA
|
Neaktivní
od 19.02.2022
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
10300, 22594574, Hlavní město Praha, Praha, Nedvězí u Říčan, Únorová, 13, 9 |
|
JAROSLAV BŘEZINA
|
Neaktivní
od 19.02.2022
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
10300, 22594574, Praha, Nedvězí u Říčan, Únorová, 13, 9, Únorová 13/9, Nedvězí u Říčan, 10300 Praha 10 |
|
JAROSLAV BŘEZINA
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
10300, 22594574, Hlavní město Praha, Praha, Nedvězí, Únorová, 13, 9 |
|
JAROSLAV BŘEZINA
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
12.12.2013 |
Adresa: |
10300, 22594574, Praha, Nedvězí u Říčan, Únorová, 13, 9, Únorová 13/9, Nedvězí u Říčan, 10300 Praha 10 |
|
JUDr. Ivan Čejka
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
jednatel |
13.09.2010 |
Adresa: |
17000, 22305394, Praha 7, Holešovice, Na ovčinách, 970, 4 |
|
JUDr. Ivan Čejka
|
Neaktivní
od 12.12.2013
|
jednatel |
13.09.2010 |
Adresa: |
17000, 22305394, Praha, Holešovice, Na ovčinách, 970, 4, Na ovčinách 970/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jaroslav Zeman
|
Neaktivní
od 13.09.2010
|
jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
22693572, Praha 9, Bryksova, 29 |
|
Ing. Jaroslav Zeman
|
Neaktivní
od 13.09.2010
|
jednatel |
14.04.2004 |
Adresa: |
19800, 22693572, Praha, Černý Most, Bryksova, 943, 29, Bryksova 943/29, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Andriy Shkvar
|
Neaktivní
od 14.04.2004
|
jednatel |
28.05.2001 |
Adresa: |
22776958, Praha 9, Praha 9, Běchorská, 1790 |
|
Andriy Shkvar
|
Neaktivní
od 14.04.2004
|
jednatel |
28.05.2001 |
Adresa: |
19300, 22776958, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 1790, 84, Běchorská 1790/84, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Helena Bednářová
|
Neaktivní
od 28.05.2001
|
jednatel |
24.11.2000 |
Adresa: |
30577560, Kostelec nad Černými lesy, Trativody, 587 |
|
Helena Bednářová
|
Neaktivní
od 28.05.2001
|
jednatel |
24.11.2000 |
Adresa: |
28163, 30577560, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Trativody, 587, Trativody 587, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|