TOMÁŠ HRABAL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2019 |
Adresa: |
66491, 24046655, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Jana Vrby, 1200, 7 |
|
TOMÁŠ HRABAL
|
Aktivní
|
jednatel |
07.06.2019 |
Adresa: |
66491, 24046655, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Jana Vrby, 1200, 7, Jana Vrby 1200/7, 66491 Ivančice |
|
LUDĚK HUTIRA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
66491, 27244857, Ivančice, Ivančice, Boží Hora, 1496, 17 |
|
LUDĚK HUTIRA
|
Neaktivní
od 25.03.2023
|
Jednatel |
28.05.2014 |
Adresa: |
66491, 27244857, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Boží Hora, 1496, 17, Boží Hora 1496/17, 66491 Ivančice |
|
Luděk Hutira
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
Jednatel |
11.06.2008 |
Adresa: |
66491, 27244857, Ivančice, Boží Hora, 1496/17 |
|
LUDĚK HUTIRA
|
Neaktivní
od 28.05.2014
|
Jednatel |
11.06.2008 |
Adresa: |
66491, 27244857, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Boží Hora, 1496, 17, Boží Hora 1496/17, 66491 Ivančice |
|
Luděk Hutira
|
Neaktivní
od 11.06.2008
|
Jednatel |
19.06.2000 |
Adresa: |
64801, Slavkov u Brna, Nádražní, 1155 |
|
Luděk Hutira
|
Neaktivní
od 11.06.2008
|
Jednatel |
19.06.2000 |
Adresa: |
1155, Slavkov u Brna, Nádražní, 64801, Nádražní 1155, 64801 Slavkov u Brna, Česká republika |
|