Ing. DAVID LUDVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
61300, 19293011, Brno-město, Brno, Černá Pole, Helfertova, 517, 20 |
|
Ing. DAVID LUDVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
61300, 19293011, Brno-město, Brno, Černá Pole, Helfertova, 517, 20, Helfertova 517/20, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ing. ZDENĚK LUDVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
66463, 13298127, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Nádražní, 265 |
|
ing. ZDENĚK LUDVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
66463, 13298127, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Nádražní, 265, Nádražní 265, 66463 Žabčice |
|
ing. ZDENĚK LUDVÍK
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
66463, 13298127, Žabčice, Žabčice, Nádražní, 265 |
|
ing. ZDENĚK LUDVÍK
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
11.08.2014 |
Adresa: |
66463, 13298127, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Nádražní, 265, Nádražní 265, 66463 Žabčice |
|
ing. Libor Křivánek
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
61400, Brno-město, Brno, Rázusova, 5a |
|
Ing. Zdeněk Ludvík
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
61300, 19293011, Brno-město, Brno, Helfertova, 20 |
|
Ing. Libor Křivánek
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
61400, 19449712, Brno-město, Brno, Maloměřice, Rázusova, 771, 5a, Rázusova 771/5a, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Ing. Zdeněk Ludvík
|
Neaktivní
od 11.08.2014
|
jednatel |
20.06.2000 |
Adresa: |
61300, 19293011, Brno-město, Brno, Černá Pole, Helfertova, 517, 20, Helfertova 517/20, Černá Pole, 61300 Brno |
|