OLHA LITNOVSKA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10984526, Znojmo, Znojmo, Dolní Česká, 356, 21 |
|
EREKLE GVICHIANI
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Vatutinki 42-6 |
|
NINO SHENGELIYA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia 17-1-137 |
|
LURI SHENGELIYA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia 17-1-137 |
|
MEDEYA GVICHIANI
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Vatutinki 42-6 |
|
TAMAZ SHENGELIYA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia 17-1-137 |
|
OLHA LITNOVSKA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
66902, 10984526, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dolní Česká, 356, 21, Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
|
EREKLE GVICHIANI
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Vatutinki 42-6, Vatutinki 42-6, Moskva, Rusko |
|
NINO SHENGELIYA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia 17-1-137, Lipetskaia 17-1-137, Moskva, Rusko |
|
LURI SHENGELIYA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia 17-1-137, Lipetskaia 17-1-137, Moskva, Rusko |
|
MEDEYA GVICHIANI
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Vatutinki 42-6, Vatutinki 42-6, Moskva, Rusko |
|
TAMAZ SHENGELIYA
|
Neaktivní
od 09.01.2018
|
jednatel |
07.01.2016 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia 17-1-137, Lipetskaia 17-1-137, Moskva, Rusko |
|
Erekle Gvichiani
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
Moskva, Leninskii raion Pocelok, Vatutinki, 42-6 |
|
Nino Shengeliya
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia, 17-1-137 |
|
Luri Shengeliya
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia, 17-1-137 |
|
Medeya Gvichiani
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
Moskva, Leninskii raion Pocelok, Vatutinki, 42-6 |
|
Erekle Gvichiani
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
42-6, Moskva, Leninskii raion Pocelok, Vatutinki, Vatutinki 42-6, Moskva - Leninskii raion Pocelok, Rusko |
|
Nino Shengeliya
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
17-1-137, Moskva, Lipetskaia, Lipetskaia 17-1-137, Moskva, Rusko |
|
Luri Shengeliya
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
17-1-137, Moskva, Lipetskaia, Lipetskaia 17-1-137, Moskva, Rusko |
|
Medeya Gvichiani
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
22.06.2009 |
Adresa: |
42-6, Moskva, Leninskii raion Pocelok, Vatutinki, Vatutinki 42-6, Moskva - Leninskii raion Pocelok, Rusko |
|
Olha Litnovska
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
15.09.2008 |
Adresa: |
66902, 10984526, Znojmo, Dolní Česká, 356/21 |
|
Tamaz Shengeliya
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
15.09.2008 |
Adresa: |
Moskva, Lipetskaia, 17-1-137 |
|
OLHA LITNOVSKA
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
15.09.2008 |
Adresa: |
66902, 10984526, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Dolní Česká, 356, 21, Dolní Česká 356/21, 66902 Znojmo |
|
Tamaz Shengeliya
|
Neaktivní
od 07.01.2016
|
jednatel |
15.09.2008 |
Adresa: |
17-1-137, Moskva, Lipetskaia, Lipetskaia 17-1-137, Moskva, Rusko |
|
Tomáš Janál
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
jednatel |
12.07.2000 |
Adresa: |
67182, 10703683, Dobšice, V Zahradách, 245 |
|
Tomáš Janál
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
jednatel |
12.07.2000 |
Adresa: |
67182, 10703683, Znojmo, Dobšice, Dobšice, V Zahradách, 245, V Zahradách 245, 67182 Dobšice |
|