DENYS MAZIRKO
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2024 |
Adresa: |
66484, 27300765, Brno-venkov, Zastávka, Zastávka, Havířská, 601, Havířská 601, 66484 Zastávka |
|
OLHA ZUB
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2016 |
Adresa: |
62800, 19434952, Brno-město, Brno, Líšeň, Jedovnická, 2347, 6 |
|
OLHA ZUB
|
Neaktivní
od 19.08.2024
|
jednatel |
04.03.2023 |
Adresa: |
62100, 27646866, Brno-město, Brno, Medlánky, V Újezdech, 611, 12, V Újezdech 611/12, Medlánky, 62100 Brno |
|
OLHA ZUB
|
Neaktivní
od 04.03.2023
|
jednatel |
30.12.2016 |
Adresa: |
62800, 19434952, Brno-město, Brno, Líšeň, Jedovnická, 2347, 6, Jedovnická 2347/6, Líšeň, 62800 Brno |
|
OLHA ZUB
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62700, 19542313, Brno-město, Brno, Slatina, Budínská, 96, 1 |
|
OLHA ZUB
|
Neaktivní
od 30.12.2016
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62700, 19542313, Brno-město, Brno, Slatina, Budínská, 96, 1, Budínská 96/1, Slatina, 62700 Brno |
|
Olha Zub
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
28.11.2008 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Tjačevskij rajon, Bedevlja, Komarova, 9 |
|
Olha Zub
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
28.11.2008 |
Adresa: |
9, Zakarpatská oblast, Tjačevskij rajon, Bedevlja, Komarova, Komarova 9, Zakarpatská oblast - Tjačevskij rajon, Bedevlja, Ukrajina |
|
Olha Bank, nar. 12.1.1973
|
Neaktivní
od 28.11.2008
|
jednatel |
01.08.2000 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Tjačevskij rajon, Bedevlja, Komarova 9 |
|