JOSEF KLOBAS
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13 |
|
Ing. MARIE KLOBASOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13 |
|
JOSEF KLOBAS
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13, Nad lomem 2631/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. MARIE KLOBASOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2020
|
jednatel |
03.10.2016 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13, Nad lomem 2631/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
JOSEF KLOBAS
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13 |
|
Ing. MARIE KLOBASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13 |
|
JOSEF KLOBAS
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13, Nad lomem 2631/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. MARIE KLOBASOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13, Nad lomem 2631/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Marie Klobasová
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
11.06.2007 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno, Nad Lomem, 2631/13 |
|
Ing. MARIE KLOBASOVÁ
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
11.06.2007 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13, Nad lomem 2631/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
Josef Klobas
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
11.05.2004 |
Adresa: |
25085735, Brno, Nad lomem, 2631/13 |
|
JOSEF KLOBAS
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
11.05.2004 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13, Nad lomem 2631/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
Josef Klobas
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
jednatel |
31.05.2001 |
Adresa: |
25085735, Brno, Nad lomem, 13 |
|
JOSEF KLOBAS
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
jednatel |
31.05.2001 |
Adresa: |
62800, 25085735, Brno-město, Brno, Líšeň, Nad lomem, 2631, 13, Nad lomem 2631/13, Líšeň, 62800 Brno |
|
Josef Klobas
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
19435371, Brno, Štefáčkova, 9 |
|
Josef Klobas
|
Neaktivní
od 31.05.2001
|
jednatel |
07.08.2000 |
Adresa: |
62800, 19435371, Brno-město, Brno, Líšeň, Štefáčkova, 2385, 9, Štefáčkova 2385/9, Líšeň, 62800 Brno |
|