ZDENĚK ZAPLETAL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
62100, 19512031, Brno-město, Brno, Řečkovice, Lacinova, 1853, 11 |
|
ZDENĚK ZAPLETAL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2020 |
Adresa: |
62100, 19512031, Brno-město, Brno, Řečkovice, Lacinova, 1853, 11, Lacinova 1853/11, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ZDENĚK ZAPLETAL
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19170327, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 442, 110 |
|
ZDENĚK ZAPLETAL
|
Neaktivní
od 13.11.2020
|
jednatel |
21.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19170327, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 442, 110, Úvoz 442/110, Veveří, 60200 Brno |
|
JAROSLAV ANDERLE
|
Neaktivní
od 24.05.2021
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19169744, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 398, 32 |
|
JAROSLAV ANDERLE
|
Neaktivní
od 24.05.2021
|
jednatel |
15.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19169744, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 398, 32, Údolní 398/32, Veveří, 60200 Brno |
|
Jaroslav Anderle
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
60200, 19169744, Brno, Údolní, 32 |
|
Zdeněk Zapletal
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
60200, 19170327, Brno, Úvoz, 110 |
|
JAROSLAV ANDERLE
|
Neaktivní
od 15.11.2015
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
60200, 19169744, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 398, 32, Údolní 398/32, Veveří, 60200 Brno |
|
ZDENĚK ZAPLETAL
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
jednatel |
03.10.2000 |
Adresa: |
60200, 19170327, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 442, 110, Úvoz 442/110, Veveří, 60200 Brno |
|