Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
15.12.2021 |
Adresa: |
59401, 82272778, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí |
|
Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
15.12.2021 |
Adresa: |
59401, 82272778, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, č.ev. 1393, 59401 Velké Meziříčí |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
06.08.2021 |
Adresa: |
59401, 75489872, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zelená, 2245, 4 |
|
Ing. LUBOŠ ZICH
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.08.2021 |
Adresa: |
59101, 27429831, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Sázavská, 2429, 6 |
|
Ing. LUBOŠ ZICH
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.08.2021 |
Adresa: |
59101, 27429831, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Sázavská, 2429, 6, Sázavská 2429/6, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
06.08.2021 |
Adresa: |
59401, 75489872, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zelená, 2245, 4, Zelená 2245/4, 59401 Velké Meziříčí |
|
Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Neaktivní
od 15.12.2021
|
Místopředseda představenstva |
06.08.2021 |
Adresa: |
59401, 25633678, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031 |
|
Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Neaktivní
od 15.12.2021
|
Místopředseda představenstva |
06.08.2021 |
Adresa: |
59401, 25633678, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031, Uhřínovská 2031, 59401 Velké Meziříčí |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
předseda představenstva |
17.05.2019 |
Adresa: |
59401, 75489872, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zelená, 2245, 4 |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
předseda představenstva |
17.05.2019 |
Adresa: |
59401, 75489872, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Zelená, 2245, 4, Zelená 2245/4, 59401 Velké Meziříčí |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
předseda představenstva |
27.06.2016 |
Adresa: |
58601, 27929655, Jihlava, Jihlava, Hruškové Dvory, 92 |
|
Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
místopředseda představenstva |
27.06.2016 |
Adresa: |
59401, 25633678, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031 |
|
Ing. LUBOŠ ZICH
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen představenstva |
27.06.2016 |
Adresa: |
59101, 27429831, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Sázavská, 2429, 6 |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 17.05.2019
|
předseda představenstva |
27.06.2016 |
Adresa: |
58601, 27929655, Jihlava, Jihlava, Hruškové Dvory, 92, Hruškové Dvory 92, 58601 Jihlava |
|
Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
místopředseda představenstva |
27.06.2016 |
Adresa: |
59401, 25633678, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031, Uhřínovská 2031, 59401 Velké Meziříčí |
|
Ing. LUBOŠ ZICH
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
člen představenstva |
27.06.2016 |
Adresa: |
59101, 27429831, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Sázavská, 2429, 6, Sázavská 2429/6, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen představenstva |
07.05.2016 |
Adresa: |
58601, 27929655, Jihlava, Jihlava, Hruškové Dvory, 92 |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
člen představenstva |
07.05.2016 |
Adresa: |
58601, 27929655, Jihlava, Jihlava, Hruškové Dvory, 92, Hruškové Dvory 92, 58601 Jihlava |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
59401, 25633678, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031 |
|
Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
předseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
59401, 25633678, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031 |
|
Ing. LUBOŠ ZICH
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
59101, 27429831, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Sázavská, 2429, 6 |
|
Mgr. LUCIE VEČEŘOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
člen představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
59401, 25633678, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031, Uhřínovská 2031, 59401 Velké Meziříčí |
|
Ing. GABRIEL VEČEŘA
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
předseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
59401, 25633678, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Uhřínovská, 2031, Uhřínovská 2031, 59401 Velké Meziříčí |
|
Ing. LUBOŠ ZICH
|
Neaktivní
od 27.06.2016
|
místopředseda představenstva |
08.07.2014 |
Adresa: |
59101, 27429831, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Sázavská, 2429, 6, Sázavská 2429/6, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|