JAROSLAV HRAZDÍRA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2021 |
Adresa: |
67913, 7915012, Blansko, Vysočany, Housko, 54 |
|
JAROSLAV HRAZDÍRA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2021 |
Adresa: |
67913, 7915012, Blansko, Vysočany, Housko, 54, Housko 54, 67913 Vysočany |
|
RADEK STRAKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2018 |
Adresa: |
67801, 15192512, Blansko, Blansko, Klepačov, Na Milíři, 115 |
|
RADEK STRAKA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2018 |
Adresa: |
67801, 15192512, Blansko, Blansko, Klepačov, Na Milíři, 115, Na Milíři 115, Klepačov, 67801 Blansko |
|
Radek Straka
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
jednatel |
07.05.2002 |
Adresa: |
67903, 7868758, Olomučany, 293 |
|
Jaroslav Hrazdíra
|
Neaktivní
od 05.06.2021
|
jednatel |
07.05.2002 |
Adresa: |
Vysočany-Housko 54, 679 13 p. Sloup |
|
Radek Straka
|
Neaktivní
od 12.04.2018
|
jednatel |
07.05.2002 |
Adresa: |
67903, 7868758, Blansko, Olomučany, Olomučany, 293, č.p. 293, 67903 Olomučany |
|
Radek Straka
|
Neaktivní
od 07.05.2002
|
jednatel |
01.01.2002 |
Adresa: |
7868758, Olomučany, 293 |
|
Radek Straka
|
Neaktivní
od 07.05.2002
|
jednatel |
01.01.2002 |
Adresa: |
67903, 7868758, Blansko, Olomučany, Olomučany, 293, č.p. 293, 67903 Olomučany |
|
Jaroslav Hrazdíra
|
Neaktivní
od 07.05.2002
|
jednatel |
24.11.2000 |
Adresa: |
Vysočany-Housko 54, 679 13 p. Sloup |
|