DAGMAR VLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
67801, 15241424, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2036, 2 |
|
DAGMAR VLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
67801, 15241424, Blansko, Blansko, Blansko, Cihlářská, 2036, 2, Cihlářská 2036/2, 67801 Blansko |
|
DAGMAR VLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
67801, 15229718, Blansko, Blansko, Blansko, Havlíčkova, 896, 39 |
|
DAGMAR VLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
jednatel |
14.10.2015 |
Adresa: |
67801, 15229718, Blansko, Blansko, Blansko, Havlíčkova, 896, 39, Havlíčkova 896/39, 67801 Blansko |
|
DAGMAR VLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
05.03.2014 |
Adresa: |
67801, 15222055, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 32, 3 |
|
DAGMAR VLADÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
jednatel |
05.03.2014 |
Adresa: |
67801, 15222055, Blansko, Blansko, Blansko, nám. Svobody, 32, 3, nám. Svobody 32/3, 67801 Blansko |
|
VÁCLAV ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
Jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
66491, 24634310, Nová Ves, Nová Ves, 229 |
|
VÁCLAV ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
Jednatel |
08.10.2013 |
Adresa: |
66491, 24634310, Brno-venkov, Nová Ves, Nová Ves, 229, č.p. 229, 66491 Nová Ves |
|
Karel Hledík
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
Jednatel |
01.12.2000 |
Adresa: |
66464, Brno-venkov, Dolní Kounice, Mělčany, 22 |
|
Václav Zimmermann
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
Jednatel |
01.12.2000 |
Adresa: |
66412, Nová Ves, 229 |
|
Karel Hledík
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
Jednatel |
01.12.2000 |
Adresa: |
66464, 24117722, Brno-venkov, Mělčany, Mělčany, 22, č.p. 22, 66464 Mělčany |
|
VÁCLAV ZIMMERMANN
|
Neaktivní
od 08.10.2013
|
Jednatel |
01.12.2000 |
Adresa: |
66491, 24634310, Brno-venkov, Nová Ves, Nová Ves, 229, č.p. 229, 66491 Nová Ves |
|