JOSEF UCHYTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2022 |
Adresa: |
59444, 82470065, Žďár nad Sázavou, Kněževes, Kněževes, 77 |
|
JOSEF UCHYTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2022 |
Adresa: |
59444, 82470065, Žďár nad Sázavou, Kněževes, Kněževes, 77, č.p. 77, 59444 Kněževes |
|
JOSEF UCHYTIL
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
08.10.2019 |
Adresa: |
59444, 3670953, Žďár nad Sázavou, Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou, 245 |
|
JOSEF UCHYTIL
|
Neaktivní
od 18.03.2022
|
jednatel |
08.10.2019 |
Adresa: |
59444, 3670953, Žďár nad Sázavou, Radostín nad Oslavou, Radostín nad Oslavou, 245, č.p. 245, 59444 Radostín nad Oslavou |
|
PETR HADAM
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
63600, 19633416, Brno-město, Brno, Židenice, Potácelova, 1454, 10 |
|
PETR HADAM
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
jednatel |
07.11.2016 |
Adresa: |
63600, 19633416, Brno-město, Brno, Židenice, Potácelova, 1454, 10, Potácelova 1454/10, Židenice, 63600 Brno |
|
BOHUSLAV MICHLÍČEK
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
66451, 24084786, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Husova, 747, 8 |
|
Bohuslav Michlíček
|
Neaktivní
od 08.10.2019
|
jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
66451, 24084786, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Husova, 747, 8, Husova 747/8, 66451 Šlapanice |
|
Petr Hadam
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
63600, 19633416, Brno, Židenice, Potácelova, 1454/10 |
|
PETR HADAM
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
jednatel |
30.01.2008 |
Adresa: |
63600, 19633416, Brno-město, Brno, Židenice, Potácelova, 1454, 10, Potácelova 1454/10, Židenice, 63600 Brno |
|
Petr Hadam
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
jednatel |
09.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19573669, Brno, Blatnická, 10 |
|
Bohuslav Michlíček
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
09.10.2002 |
Adresa: |
66451, 24084786, Šlapanice, Husova, 747/8 |
|
Petr Hadam
|
Neaktivní
od 30.01.2008
|
jednatel |
09.10.2002 |
Adresa: |
62800, 19573669, Brno-město, Brno, Židenice, Blatnická, 4209, 10, Blatnická 4209/10, Židenice, 62800 Brno |
|
Bohuslav Michlíček
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
jednatel |
09.10.2002 |
Adresa: |
66451, 24084786, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Husova, 747, 8, Husova 747/8, 66451 Šlapanice |
|
Petr Hadam
|
Neaktivní
od 09.10.2002
|
jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
11321229, Lipník nad Bečvou, Bratrská, 1095 |
|
Petr Hadam
|
Neaktivní
od 09.10.2002
|
jednatel |
01.06.2002 |
Adresa: |
75131, 11321229, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Bratrská, 1095, 34, Bratrská 1095/34, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
Petr Hadam
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
jednatel |
04.12.2000 |
Adresa: |
11321229, Lipník nad Bečvou, Bratrská, 1095 |
|
Petr Hadam
|
Neaktivní
od 01.06.2002
|
jednatel |
04.12.2000 |
Adresa: |
75131, 11321229, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Bratrská, 1095, 34, Bratrská 1095/34, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|