Lubomír Šmarda
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
|
09.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19175795, Brno, Veveří, Hoppova, 878, 14 |
|
Lubomír Šmarda
|
Neaktivní
od 30.06.2018
|
|
09.04.2010 |
Adresa: |
60200, 19175795, Brno-město, Brno, Veveří, Hoppova, 878, 14, Hoppova 878/14, Veveří, 60200 Brno |
|
Tomáš Kurej
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
jednatel |
08.12.2009 |
Adresa: |
40331, 17770891, Ústí nad Labem, Neštěmice, Na Výšině, 494 |
|
Tomáš Kurej
|
Neaktivní
od 09.04.2010
|
jednatel |
08.12.2009 |
Adresa: |
40331, 17770891, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Na Výšině, 494, Na Výšině 494, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|
JUDr. Daniel Thonat
|
Neaktivní
od 08.12.2009
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
40011, 17880882, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pod Rozhlednou, 2982/2 |
|
JUDr. Daniel Thonat
|
Neaktivní
od 08.12.2009
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
40011, 17880882, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pod Rozhlednou, 2982, 2, Pod Rozhlednou 2982/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Antonín Pláňava
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
Jednatel |
13.12.2000 |
Adresa: |
76005, 4250303, Zlín, Zlín, SNP, 4747 |
|
Antonín Pláňava
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
Jednatel |
13.12.2000 |
Adresa: |
76005, 4250303, Zlín, Zlín, Zlín, SNP, 4747, SNP 4747, 76005 Zlín |
|