VASYL HAYDU
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
Zolotorevo, okr. Chust |
|
VASYL HAYDU
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
Zolotorevo, okr. Chust, Zolotorevo, okr. Chust, Ukrajina |
|
BŘETISLAV ŠŤAVÍK
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
13.03.2016 |
Adresa: |
69111, 9918639, Břeclav, Brumovice, Brumovice, 105 |
|
BŘETISLAV ŠŤAVÍK
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
13.03.2016 |
Adresa: |
69111, 9918639, Břeclav, Brumovice, Brumovice, 105, č.p. 105, 69111 Brumovice |
|
Břetislav Šťavík
|
Neaktivní
od 13.03.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
69111, 9918639, Brumovice, 105 |
|
Lyudmyla Hayovych
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
Zolotorevo, okres Chust |
|
Vladislav Hayovych
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
Zolotorevo, okres Chust |
|
Vasyl Haydu
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
Zolotorevo, okres Chust |
|
BŘETISLAV ŠŤAVÍK
|
Neaktivní
od 13.03.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
69111, 9918639, Břeclav, Brumovice, Brumovice, 105, č.p. 105, 69111 Brumovice |
|
Lyudmyla Hayovych
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
Zolotorevo, okres Chust, Zolotorevo, okres Chust, Ukrajina |
|
Vladislav Hayovych
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
Zolotorevo, okres Chust, Zolotorevo, okres Chust, Ukrajina |
|
Vasyl Haydu
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
30.07.2010 |
Adresa: |
Zolotorevo, okres Chust, Zolotorevo, okres Chust, Ukrajina |
|
Břetislav Šťavík
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
jednatel |
14.12.2000 |
|
Břetislav Šťavík
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
jednatel |
14.12.2000 |
Adresa: |
105, Brumovice, Brumovice 105, Česká republika |
|