MILAN ČÍHAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.02.2020 |
Adresa: |
76302, 4198476, Zlín, Zlín, Malenovice, Jar. Staši, 98 |
|
MILAN ČÍHAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.02.2020 |
Adresa: |
76302, 4198476, Zlín, Zlín, Malenovice, Jar. Staši, 98, Jar. Staši 98, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MARIE ČÍHALOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.02.2020 |
Adresa: |
76302, 4198476, Zlín, Zlín, Malenovice, Jar. Staši, 98 |
|
MARIE ČÍHALOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.02.2020 |
Adresa: |
76302, 4198476, Zlín, Zlín, Malenovice, Jar. Staši, 98, Jar. Staši 98, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MARCELA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
76302, 4204794, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 805 |
|
MARCELA KRÁLOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
76302, 4204794, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 805, třída 3. května 805, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MARIE ČÍHALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2020
|
Předseda výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
76302, 4204786, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 804 |
|
MILAN ČÍHAL
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
Člen výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
76302, 4204786, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 804 |
|
MARIE ČÍHALOVÁ
|
Neaktivní
od 19.02.2020
|
Předseda výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
76302, 4204786, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 804, třída 3. května 804, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MILAN ČÍHAL
|
Neaktivní
od 28.02.2020
|
Člen výboru |
31.08.2018 |
Adresa: |
76302, 4204786, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 804, třída 3. května 804, Malenovice, 76302 Zlín |
|
MARTIN ROSÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
předseda výboru |
28.03.2014 |
Adresa: |
76302, 4204786, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 804 |
|
SLÁVKA DOBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
místopředseda výboru |
28.03.2014 |
Adresa: |
76302, 4204794, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 805 |
|
LENKA ZEZULOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
|
28.03.2014 |
Adresa: |
76302, 4204778, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 803 |
|
MARTIN ROSÍK
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
předseda výboru |
28.03.2014 |
Adresa: |
76302, 4204786, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 804, třída 3. května 804, Malenovice, 76302 Zlín |
|
SLÁVKA DOBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
místopředseda výboru |
28.03.2014 |
Adresa: |
76302, 4204794, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 805, třída 3. května 805, Malenovice, 76302 Zlín |
|
LENKA ZEZULOVÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2018
|
|
28.03.2014 |
Adresa: |
76302, 4204778, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 803, třída 3. května 803, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Jaroslav Škrabal
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
předseda výboru |
22.10.2008 |
Adresa: |
4204786, Zlín, Malenovice, tř. 3. května, 804 |
|
Slávka Dobešová
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
místopředseda výboru |
22.10.2008 |
Adresa: |
4204794, Zlín, Malenovice, tř. 3. května, 805 |
|
Lenka Zezulová
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen výboru |
22.10.2008 |
Adresa: |
Petrov, Petrov, 361 |
|
Jaroslav Škrabal
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
předseda výboru |
22.10.2008 |
Adresa: |
76302, 4204786, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 804, třída 3. května 804, Malenovice, 76302 Zlín |
|
SLÁVKA DOBEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
místopředseda výboru |
22.10.2008 |
Adresa: |
76302, 4204794, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 805, třída 3. května 805, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Lenka Zezulová
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
člen výboru |
22.10.2008 |
Adresa: |
69665, 13499351, Hodonín, Petrov, Petrov, 361, č.p. 361, 69665 Petrov |
|