Jiří Mikuš
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
69701, 13698982, Kyjov, Havlíčkova, 1102/1 |
|
Jiří Mikuš
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
01.04.2009 |
Adresa: |
69701, 13698982, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Havlíčkova, 1102, 1, Havlíčkova 1102/1, 69701 Kyjov |
|
Ladislav Beke
|
Neaktivní
od 01.04.2009
|
jednatel |
22.01.2009 |
Adresa: |
62800, 19430060, Brno, Líšeň, Obecká, 1882/51 |
|
Ladislav Beke
|
Neaktivní
od 01.04.2009
|
jednatel |
22.01.2009 |
Adresa: |
62800, 19430060, Brno-město, Brno, Líšeň, Obecká, 1882, 51, Obecká 1882/51, Líšeň, 62800 Brno |
|
Jaroslav Korčák
|
Neaktivní
od 22.01.2009
|
jednatel |
19.06.2008 |
Adresa: |
24036536, Ivančice, Palackého náměstí, 196/6 |
|
Jaroslav Korčák
|
Neaktivní
od 22.01.2009
|
jednatel |
19.06.2008 |
Adresa: |
66491, 24036536, Brno-venkov, Ivančice, Ivančice, Palackého náměstí, 196, 6, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivančice |
|
Luděk David
|
Neaktivní
od 19.06.2008
|
jednatel |
09.04.2008 |
Adresa: |
70030, 3281612, Ostrava, Zábřeh, Středoškolská, 2980/4 |
|
Luděk David
|
Neaktivní
od 19.06.2008
|
jednatel |
09.04.2008 |
Adresa: |
70030, 3281612, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Středoškolská, 2980, 4, Středoškolská 2980/4, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Libor Flek
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
63900, 19122675, Brno, Havlenova, 22 |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
24139173, Ostopovice, Nová, 10 |
|
Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
61400, 19446411, Brno, Obřanská, 140 |
|
Libor Flek
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
63900, 19122675, Brno-město, Brno, Štýřice, Havlenova, 75, 22, Havlenova 75/22, Štýřice, 63900 Brno |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 21.02.2008
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
66449, 24139173, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Nová, 236, 10, Nová 236/10, 66449 Ostopovice |
|
Pavel Svoboda
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
10.02.2005 |
Adresa: |
61400, 19446411, Brno-město, Brno, Maloměřice, Obřanská, 428, 140, Obřanská 428/140, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Ivo Maňas
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
62500, 999999999, Brno, Klobásova, 40 |
|
Ivo Maňas
|
Neaktivní
od 09.04.2008
|
jednatel |
29.05.2001 |
Adresa: |
40, Brno, Klobásova, 62500, Klobásova 40, 62500 Brno, Česká republika |
|
Jiří Dostál
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
61600, 19602880, Brno, Voroněžská, 8 |
|
Luděk Dvořák
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
61600, 19586051, Brno, Chládkova, 14 |
|
Filip Smejkal
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
63500, 19317638, Brno, Foltýnova, 33 |
|
Jiří Dostál
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
61600, 19602880, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Voroněžská, 2544, 8, Voroněžská 2544/8, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Luděk Dvořák
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
61600, 19586051, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Chládkova, 1062, 14, Chládkova 1062/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Filip Smejkal
|
Neaktivní
od 10.02.2005
|
jednatel |
21.12.2000 |
Adresa: |
63500, 19317638, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1014, 33, Foltýnova 1014/33, Bystrc, 63500 Brno |
|