Ing. JAROMÍR ČERNÝ
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
63600, 19659083, Brno, Židenice, Slatinská, 3902, 31 |
|
ing. Jaromír Černý
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
člen představenstva |
14.04.2014 |
Adresa: |
63600, 19659083, Brno-město, Brno, Židenice, Slatinská, 3902, 31, Slatinská 3902/31, Židenice, 63600 Brno |
|
Ing. Jaromír Černý
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
10.02.2011 |
Adresa: |
63600, 19659083, Brno, Slatinská, 31 |
|
Doc. Ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
předseda představenstva |
10.02.2011 |
Adresa: |
64200, 26537656, Brno, Bosonohy, Achtelky, 712, 1 |
|
Ing. arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
člen představenstva |
10.02.2011 |
Adresa: |
64200, 26539730, Brno, Bosonohy, Achtelky, 714, 5 |
|
ing. Jaromír Černý
|
Neaktivní
od 14.04.2014
|
člen představenstva |
10.02.2011 |
Adresa: |
63600, 19659083, Brno-město, Brno, Židenice, Slatinská, 3902, 31, Slatinská 3902/31, Židenice, 63600 Brno |
|
Ing. arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
člen představenstva |
10.02.2011 |
Adresa: |
64200, 26539730, Brno-město, Brno, Bosonohy, Achtelky, 714, 5, Achtelky 714/5, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Doc. Ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 04.07.2014
|
předseda představenstva |
10.02.2011 |
Adresa: |
64200, 26537656, Brno-město, Brno, Bosonohy, Achtelky, 712, 1, Achtelky 712/1, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Ing. arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
člen představenstva |
29.04.2009 |
Adresa: |
26539730, Brno, Bosonohy, Achtelky, 714/5 |
|
Ing. arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
člen představenstva |
29.04.2009 |
Adresa: |
64200, 26539730, Brno-město, Brno, Bosonohy, Achtelky, 714, 5, Achtelky 714/5, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Ing. arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
19151829, Brno, Sedlákova, 47 |
|
Doc. Ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
předseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
64200, 26537656, Brno, Bosonohy, Achtelky, 712/1 |
|
ing. Jaromír Černý
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
19659083, Brno, Slatinská, 31 |
|
Ing. arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 29.04.2009
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
60200, 19151829, Brno-město, Brno, Stránice, Sedlákova, 111, 47, Sedlákova 111/47, Stránice, 60200 Brno |
|
Doc. Ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
předseda představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
64200, 26537656, Brno-město, Brno, Bosonohy, Achtelky, 712, 1, Achtelky 712/1, Bosonohy, 64200 Brno |
|
ing. Jaromír Černý
|
Neaktivní
od 10.02.2011
|
člen představenstva |
31.08.2007 |
Adresa: |
63600, 19659083, Brno-město, Brno, Židenice, Slatinská, 3902, 31, Slatinská 3902/31, Židenice, 63600 Brno |
|
Doc. Ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
předseda představenstva |
17.07.2006 |
Adresa: |
64200, 26537656, Brno, Bosonohy, Achtelky, 712/1 |
|
Doc. Ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
předseda představenstva |
17.07.2006 |
Adresa: |
64200, 26537656, Brno-město, Brno, Bosonohy, Achtelky, 712, 1, Achtelky 712/1, Bosonohy, 64200 Brno |
|
ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 17.07.2006
|
předseda představenstva |
05.01.2001 |
Adresa: |
19215797, Brno, Arménská, 7 |
|
ing. Jaromír Černý
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
člen představenstva |
05.01.2001 |
Adresa: |
19659083, Brno, Slatinská, 31 |
|
ing.arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
člen představenstva |
05.01.2001 |
Adresa: |
19151829, Brno, Sedlákova, 47 |
|
Ing. Karel Tuza
|
Neaktivní
od 17.07.2006
|
předseda představenstva |
05.01.2001 |
Adresa: |
62500, 19215797, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 504, 7, Arménská 504/7, Bohunice, 62500 Brno |
|
ing. Jaromír Černý
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
člen představenstva |
05.01.2001 |
Adresa: |
63600, 19659083, Brno-město, Brno, Židenice, Slatinská, 3902, 31, Slatinská 3902/31, Židenice, 63600 Brno |
|
ing.arch. Petr Uhlíř
|
Neaktivní
od 31.08.2007
|
člen představenstva |
05.01.2001 |
Adresa: |
60200, 19151829, Brno-město, Brno, Stránice, Sedlákova, 111, 47, Sedlákova 111/47, Stránice, 60200 Brno |
|