LENKA PETRŽELKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
41712, 18528821, Teplice, Proboštov, Proboštov, nám. Svobody, 29, 4 |
|
LENKA PETRŽELKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
41712, 18528821, Teplice, Proboštov, Proboštov, nám. Svobody, 29, 4, nám. Svobody 29/4, 41712 Proboštov |
|
Lenka Leštinová
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
41712, 18528821, Proboštov, Nám. Svobody, 29/4 |
|
Lenka Leštinová
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
Jednatel |
21.07.2009 |
Adresa: |
41712, 18528821, Teplice, Proboštov, Proboštov, nám. Svobody, 29, 4, nám. Svobody 29/4, 41712 Proboštov |
|
Jiří Petrželka
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
08.04.2009 |
Adresa: |
41712, 18528821, Proboštov, Nám. Svobody, 29/4 |
|
Jiří Petrželka
|
Neaktivní
od 21.07.2009
|
jednatel |
08.04.2009 |
Adresa: |
41712, 18528821, Teplice, Proboštov, Proboštov, nám. Svobody, 29, 4, nám. Svobody 29/4, 41712 Proboštov |
|
Vladimír Šikula
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
19099223, Brno-město, Brno, Údolní, 25 |
|
Vladimír Šikula
|
Neaktivní
od 08.04.2009
|
jednatel |
10.01.2001 |
Adresa: |
60200, 19099223, Brno-město, Brno, Brno-město, Údolní, 528, 25, Údolní 528/25, Brno-město, 60200 Brno |
|