Ing. JOSEF URBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
76315, 4055136, Veselá, Veselá, 167 |
|
Ing. JOSEF URBAN
|
Aktivní
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
76315, 4055136, Zlín, Veselá, Veselá, 167, č.p. 167, 76315 Veselá |
|
Ing. Josef Urban
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
15.02.2006 |
Adresa: |
76315, 4055136, Veselá, 167 |
|
Ing. JOSEF URBAN
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
15.02.2006 |
Adresa: |
76315, 4055136, Zlín, Veselá, Veselá, 167, č.p. 167, 76315 Veselá |
|
Zdeněk Szamko
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
jednatel |
17.08.2005 |
Adresa: |
76311, 1, Zlín 11, Lužkovice, 219 |
|
Zdeněk Szamko
|
Neaktivní
od 15.02.2006
|
jednatel |
17.08.2005 |
Adresa: |
76311, 4192541, Zlín, Zlín, Lužkovice, U Tvrze, 219, U Tvrze 219, Lužkovice, 76311 Zlín |
|
Petr Lank
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
jednatel |
14.08.2002 |
Adresa: |
76001, 4229461, Zlín, Osvoboditelů, 2440 |
|
Petr Lank
|
Neaktivní
od 17.08.2005
|
jednatel |
14.08.2002 |
Adresa: |
76001, 4229461, Zlín, Zlín, Zlín, Osvoboditelů, 2440, Osvoboditelů 2440, 76001 Zlín |
|
Petr Lank
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
19.01.2001 |
Adresa: |
76001, 4229461, Zlín, Osvoboditelů, 2440 |
|
Petr Lank
|
Neaktivní
od 14.08.2002
|
jednatel |
19.01.2001 |
Adresa: |
76001, 4229461, Zlín, Zlín, Zlín, Osvoboditelů, 2440, Osvoboditelů 2440, 76001 Zlín |
|