RADIM VOJTOVIČ
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
jednatel |
22.05.2015 |
Adresa: |
75661, 17200768, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí, 128 |
|
RADIM VOJTOVIČ
|
Neaktivní
od 13.06.2016
|
jednatel |
22.05.2015 |
Adresa: |
75661, 17200768, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí, 128, Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Karel Odehnal
|
Neaktivní
od 23.02.2011
|
jednatel |
11.06.2010 |
Adresa: |
18972454, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 713, 80 |
|
Karel Odehnal
|
Neaktivní
od 23.02.2011
|
jednatel |
11.06.2010 |
Adresa: |
69141, 18972454, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 713, 80, Na Valtické 713/80, Charvátská Nová Ves, 69141 Břeclav |
|
Radim Vojtovič
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
jednatel |
19.11.2009 |
Adresa: |
75661, 17207908, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská, 884 |
|
Radim Vojtovič
|
Neaktivní
od 22.05.2015
|
jednatel |
19.11.2009 |
Adresa: |
75661, 17207908, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Meziříčská, 884, Meziříčská 884, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Milan Olejníček
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
13.02.2001 |
Adresa: |
79604, 24847291, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 5 |
|
Milan Olejníček
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
13.02.2001 |
Adresa: |
79604, 24847291, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Antonína Slavíčka, 3937, 5, Antonína Slavíčka 3937/5, 79604 Prostějov |
|