FRANTIŠEK HILMER
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.04.2019 |
Adresa: |
40011, 17877466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Maková, 2802, 2 |
|
FRANTIŠEK HILMER
|
Neaktivní
od 30.06.2023
|
Jednatel |
09.04.2019 |
Adresa: |
40011, 17877466, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Maková, 2802, 2, Maková 2802/2, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
Jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
40003, 17906822, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje, 794, 15 |
|
MARTIN NOVÁK
|
Neaktivní
od 09.04.2019
|
Jednatel |
16.01.2019 |
Adresa: |
40003, 17906822, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Národního odboje, 794, 15, Národního odboje 794/15, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ing. BORIS ZETKA
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
27.08.2016 |
Adresa: |
63700, 69855447, Brno-město, Brno, Jundrov, Prašnice, 924, 7 |
|
Ing. BORIS ZETKA
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
27.08.2016 |
Adresa: |
63700, 69855447, Brno-město, Brno, Jundrov, Prašnice, 924, 7, Prašnice 924/7, Jundrov, 63700 Brno |
|
Ing. BORIS ZETKA
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
jednatel |
03.10.2015 |
Adresa: |
63700, 19365870, Brno-město, Brno, Jundrov, Jedlová, 535, 31 |
|
Ing. BORIS ZETKA
|
Neaktivní
od 27.08.2016
|
jednatel |
03.10.2015 |
Adresa: |
63700, 19365870, Brno-město, Brno, Jundrov, Jedlová, 535, 31, Jedlová 535/31, Jundrov, 63700 Brno |
|
Petra Řeholová
|
Neaktivní
od 19.11.2007
|
jednatel |
20.02.2007 |
Adresa: |
76701, 10354310, Kroměříž, Sládkova, 922/15 |
|
Ing. Boris Zetka
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
jednatel |
20.02.2007 |
Adresa: |
63700, Brno-Jundrov, Jundrov, Jedlová, 535/31 |
|
Petra Řeholová
|
Neaktivní
od 19.11.2007
|
jednatel |
20.02.2007 |
Adresa: |
76701, 10354310, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Sládkova, 922, 15, Sládkova 922/15, 76701 Kroměříž |
|
Ing. BORIS ZETKA
|
Neaktivní
od 03.10.2015
|
jednatel |
20.02.2007 |
Adresa: |
63700, 19365870, Brno-město, Brno, Jundrov, Jedlová, 535, 31, Jedlová 535/31, Jundrov, 63700 Brno |
|
Dagmar Svobodová
|
Neaktivní
od 20.02.2007
|
jednatel |
19.02.2001 |
Adresa: |
76701, 10357840, Kroměříž, Kroměříž, Smetanova, 1304 |
|
Dagmar Svobodová
|
Neaktivní
od 20.02.2007
|
jednatel |
19.02.2001 |
Adresa: |
76701, 10357840, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Smetanova, 1304, 3, Smetanova 1304/3, 76701 Kroměříž |
|