Ing. PAVEL ŽÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4934, 3 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1 |
|
VLADIMÍR LANCMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5 |
|
PETR VÁVRA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2 |
|
Ing. PAVEL ŽÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4934, 3, Zátopkova 4934/3, 58601 Jihlava |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1, Zátopkova 4933/1, 58601 Jihlava |
|
VLADIMÍR LANCMAN
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5, Zátopkova 4935/5, 58601 Jihlava |
|
PETR VÁVRA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
26.11.2020 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2, Zátopkova 4937/2, 58601 Jihlava |
|
PETR VÁVRA
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
člen představenstva |
15.09.2016 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2 |
|
PETR VÁVRA
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
člen představenstva |
15.09.2016 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2, Zátopkova 4937/2, 58601 Jihlava |
|
PharmDr. LENKA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2 |
|
Ing. PAVEL ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
předseda představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4934, 3 |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
místopředseda představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1 |
|
VLADIMÍR LANCMAN
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5 |
|
PharmDr. LENKA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2, Zátopkova 4937/2, 58601 Jihlava |
|
Ing. PAVEL ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
předseda představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4934, 3, Zátopkova 4934/3, 58601 Jihlava |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
místopředseda představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1, Zátopkova 4933/1, 58601 Jihlava |
|
VLADIMÍR LANCMAN
|
Neaktivní
od 26.11.2020
|
člen představenstva |
15.10.2015 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5, Zátopkova 4935/5, 58601 Jihlava |
|
PharmDr. Lenka Hrušková
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen |
10.08.2011 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2 |
|
PharmDr. LENKA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen |
10.08.2011 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2, Zátopkova 4937/2, 58601 Jihlava |
|
Vladimír Lancman
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen představenstva |
24.01.2011 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5 |
|
VLADIMÍR LANCMAN
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
člen představenstva |
24.01.2011 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5, Zátopkova 4935/5, 58601 Jihlava |
|
Vladimír Lancman
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
člen představenstva |
29.11.2010 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5 |
|
Ing. Pavel Žáček
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
předseda představenstva |
29.11.2010 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Zátopkova, 4934, 3 |
|
Ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
místopředseda představenstva |
29.11.2010 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1 |
|
VLADIMÍR LANCMAN
|
Neaktivní
od 24.01.2011
|
člen představenstva |
29.11.2010 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5, Zátopkova 4935/5, 58601 Jihlava |
|
Ing. PAVEL ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
předseda představenstva |
29.11.2010 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4934, 3, Zátopkova 4934/3, 58601 Jihlava |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 15.10.2015
|
místopředseda představenstva |
29.11.2010 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1, Zátopkova 4933/1, 58601 Jihlava |
|
Vladimír Lancman
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
člen představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Zátopkova, 4935/5 |
|
VLADIMÍR LANCMAN
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
člen představenstva |
26.07.2007 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5, Zátopkova 4935/5, 58601 Jihlava |
|
Ing. Ondřej Vítek
|
Neaktivní
od 26.07.2007
|
člen představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Zátopkova, 4935/5 |
|
Ing. Pavel Žáček
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
předseda představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Zátopkova, 4934/3 |
|
Ing. Miloš Veselý
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
místopředseda představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Zátopkova, 4933/1 |
|
Aleš Zdražil
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
člen představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Zátopkova, 4937/2 |
|
Ing. Ondřej Vítek
|
Neaktivní
od 26.07.2007
|
člen představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5, Zátopkova 4935/5, 58601 Jihlava |
|
Ing. PAVEL ŽÁČEK
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
předseda představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25661884, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4934, 3, Zátopkova 4934/3, 58601 Jihlava |
|
Ing. MILOŠ VESELÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
místopředseda představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1, Zátopkova 4933/1, 58601 Jihlava |
|
Aleš Zdražil
|
Neaktivní
od 29.11.2010
|
člen představenstva |
19.09.2005 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2, Zátopkova 4937/2, 58601 Jihlava |
|
Petr Mráz
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
předseda představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
25705598, Jihlava, Zátopkova, 4937/2 |
|
Petr Černický
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
místopředseda představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
25606956, Jihlava, Zátopkova, 4933/1 |
|
Ing. Petr Mátl
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
člen představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
25661736, Jihlava, Zátopkova, 4935/5 |
|
Petr Mráz
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
předseda představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
58601, 25705598, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4937, 2, Zátopkova 4937/2, 58601 Jihlava |
|
Petr Černický
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
místopředseda představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
58601, 25606956, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4933, 1, Zátopkova 4933/1, 58601 Jihlava |
|
Ing. Petr Mátl
|
Neaktivní
od 19.09.2005
|
člen představenstva |
14.04.2004 |
Adresa: |
58601, 25661736, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Zátopkova, 4935, 5, Zátopkova 4935/5, 58601 Jihlava |
|