Ing. JANA KOTKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
předseda představenstva |
17.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19074107, Brno-město, Brno, Jehnice, Blanenská, 52, 9 |
|
Ing. JANA KOTKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
předseda představenstva |
17.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19074107, Brno-město, Brno, Jehnice, Blanenská, 52, 9, Blanenská 52/9, Jehnice, 62100 Brno |
|
EVA JANIGOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
člen představenstva |
07.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Březinova, 1348, 10 |
|
EVA JANIGOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
člen představenstva |
07.10.2016 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Březinova, 1348, 10, Březinova 1348/10, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
MVDr. LUCIE KALOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
člen představenstva |
31.07.2016 |
Adresa: |
76802, 10328394, Kroměříž, Zdounky, Lebedov, 112 |
|
MVDr. LUCIE KALOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2017
|
člen představenstva |
31.07.2016 |
Adresa: |
76802, 10328394, Kroměříž, Zdounky, Lebedov, 112, Lebedov 112, 76802 Zdounky |
|
Ing. Jana Kotková
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
předseda představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
62100, 19074107, Brno, Blanenská, 52/9 |
|
Ing. JANA KOTKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
předseda představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
62100, 19074107, Brno-město, Brno, Jehnice, Blanenská, 52, 9, Blanenská 52/9, Jehnice, 62100 Brno |
|
Ing. Jana Kotková
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
předseda představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
62100, 19074107, Brno, Blanenská, 52/9 |
|
MVDr. Lucie Kalová
|
Neaktivní
od 31.07.2016
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
73601, Havířov, Jaselská, 2 |
|
Eva Janigová
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno, Březinova, 1348, 10 |
|
Ing. JANA KOTKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
předseda představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
62100, 19074107, Brno-město, Brno, Jehnice, Blanenská, 52, 9, Blanenská 52/9, Jehnice, 62100 Brno |
|
MVDr. Lucie Kalová
|
Neaktivní
od 31.07.2016
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
73601, 24907898, Karviná, Havířov, Město, Jaselská, 1195, 2, Jaselská 1195/2, Město, 73601 Havířov |
|
EVA JANIGOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2016
|
člen představenstva |
22.11.2010 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Březinova, 1348, 10, Březinova 1348/10, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Eva Janigová
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
06.10.2010 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno, Březinova, 1348, 10 |
|
EVA JANIGOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
06.10.2010 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Březinova, 1348, 10, Březinova 1348/10, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Jana Kotková
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
předseda představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
62100, Brno, Blanenská, 9 |
|
MVDr. Lucie Kalová
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
66471, Veverská Bítýška, Nové Dvory, 264 |
|
Ing. JANA KOTKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
předseda představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
62100, 19074107, Brno-město, Brno, Jehnice, Blanenská, 52, 9, Blanenská 52/9, Jehnice, 62100 Brno |
|
MVDr. Lucie Kalová
|
Neaktivní
od 22.11.2010
|
člen představenstva |
29.03.2006 |
Adresa: |
66471, 13276026, Brno-venkov, Veverská Bítýška, Veverská Bítýška, Nový Dvůr, 264, Nový Dvůr 264, 66471 Veverská Bítýška |
|
Eva Stožická
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
členka představenstva |
28.08.2002 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno, Březinova, 1348/10 |
|
Eva Stožická
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
členka představenstva |
28.08.2002 |
Adresa: |
61600, 19589531, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Březinova, 1348, 10, Březinova 1348/10, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Vladislav Němec
|
Neaktivní
od 28.08.2002
|
člen představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
60200, Brno, Veveří, 6 |
|
Jiří Šteflíček
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
předseda představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
63800, 19258275, Brno, Blažkova, 3 |
|
Ing. Vladimír Tichomirov
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
člen představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
61200, 19711948, Brno, Srbská, 49 |
|
Ing. Vladislav Němec
|
Neaktivní
od 28.08.2002
|
člen představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
60200, 19170467, Brno-město, Brno, Veveří, Veveří, 453, 6, Veveří 453/6, Veveří, 60200 Brno |
|
Jiří Šteflíček
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
předseda představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
63800, 19258275, Brno-město, Brno, Lesná, Blažkova, 15, 3, Blažkova 15/3, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Vladimír Tichomirov
|
Neaktivní
od 29.03.2006
|
člen představenstva |
21.03.2001 |
Adresa: |
61200, 19711948, Brno-město, Brno, Královo Pole, Srbská, 1850, 49, Srbská 1850/49, Královo Pole, 61200 Brno |
|