MILOSLAV DOSTÁL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.06.2024 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4, Obvodová 3674/4, 76701 Kroměříž |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60 |
|
JOSEF ROZKOPAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4 |
|
PETR SVOBODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3673, 6 |
|
JOSEF ROZKOPAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4, Obvodová 3674/4, 76701 Kroměříž |
|
PETR SVOBODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3673, 6, Obvodová 3673/6, 76701 Kroměříž |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 07.06.2024
|
předseda výboru |
01.07.2021 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60, Spáčilova 3575/60, 76701 Kroměříž |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen výboru |
06.05.2020 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3673, 6 |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen výboru |
06.05.2020 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3673, 6, Obvodová 3673/6, 76701 Kroměříž |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
člen výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76701, 10375261, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Oskol, 3203, 22 |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
předseda výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60 |
|
ROSTISLAV ŠIMORDA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4 |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 06.05.2020
|
člen výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76701, 10375261, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Oskol, 3203, 22, Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
předseda výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60, Spáčilova 3575/60, 76701 Kroměříž |
|
ROSTISLAV ŠIMORDA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
člen výboru |
20.03.2020 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4, Obvodová 3674/4, 76701 Kroměříž |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
předseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60 |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
76701, 10375261, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Oskol, 3203, 22 |
|
ROSTISLAV ŠIMORDA
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4 |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
předseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60, Spáčilova 3575/60, 76701 Kroměříž |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
76701, 10375261, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Oskol, 3203, 22, Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
|
ROSTISLAV ŠIMORDA
|
Neaktivní
od 20.03.2020
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4, Obvodová 3674/4, 76701 Kroměříž |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
předseda výboru |
14.10.2014 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60 |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
14.10.2014 |
Adresa: |
76701, 10375261, Kroměříž, Kroměříž, Oskol, 3203, 22 |
|
ROSTISLAV ŠIMORDA
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
14.10.2014 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4 |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
předseda výboru |
14.10.2014 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60, Spáčilova 3575/60, 76701 Kroměříž |
|
LIBOR PACÍK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
14.10.2014 |
Adresa: |
76701, 10375261, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Oskol, 3203, 22, Oskol 3203/22, 76701 Kroměříž |
|
ROSTISLAV ŠIMORDA
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
14.10.2014 |
Adresa: |
76701, 10379461, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3674, 4, Obvodová 3674/4, 76701 Kroměříž |
|
BOŽENA PŘIKRYLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
předseda výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
76701, 10379479, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3675, 2 |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
člen výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60 |
|
LADISLAV KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
člen výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
76701, 10379479, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3675, 2 |
|
BOŽENA PŘIKRYLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
předseda výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
76701, 10379479, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3675, 2, Obvodová 3675/2, 76701 Kroměříž |
|
MILOSLAV DOSTÁL
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
člen výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
76701, 10378481, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3575, 60, Spáčilova 3575/60, 76701 Kroměříž |
|
LADISLAV KONEČNÝ
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
člen výboru |
09.07.2013 |
Adresa: |
76701, 10379479, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3675, 2, Obvodová 3675/2, 76701 Kroměříž |
|
Lenka Staňková
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
předseda výboru |
23.01.2008 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Obvodová, 3673/6 |
|
Hana Pavelková
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen výboru |
23.01.2008 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Obvodová, 3673/6 |
|
Michal Číhal
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen výboru |
23.01.2008 |
Adresa: |
76701, 10379398, Kroměříž, Obvodová, 3667/18 |
|
Lenka Staňková
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
předseda výboru |
23.01.2008 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3673, 6, Obvodová 3673/6, 76701 Kroměříž |
|
Hana Pavelková
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen výboru |
23.01.2008 |
Adresa: |
76701, 10379452, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3673, 6, Obvodová 3673/6, 76701 Kroměříž |
|
Michal Číhal
|
Neaktivní
od 09.07.2013
|
člen výboru |
23.01.2008 |
Adresa: |
76701, 10379398, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Obvodová, 3667, 18, Obvodová 3667/18, 76701 Kroměříž |
|