Monika Šafránková
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21943613, Praha 4, Nusle, Táborská, 350, 32 |
|
Monika Šafránková
|
Neaktivní
od 03.05.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21943613, Praha, Nusle, Táborská, 350, 32, Táborská 350/32, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jiří Roman
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
|
15.04.2009 |
Adresa: |
15200, 22004394, Praha 5, Hlubočepy, Pražského, 602/26 |
|
Jiří Roman
|
Neaktivní
od 11.11.2011
|
|
15.04.2009 |
Adresa: |
15200, 22004394, Praha, Hlubočepy, Pražského, 602, 26, Pražského 602/26, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Kateřina Gadasová
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
28201, 22829474, Břežany II, 14 |
|
Kateřina Gadasová
|
Neaktivní
od 15.04.2009
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
28201, 22829474, Kolín, Břežany II, Břežany II, 14, č.p. 14, 28201 Břežany II |
|
Aleš Sedlář
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
05.04.2001 |
Adresa: |
67401, 18782621, Třebíč, Čeloudova, 58/1118 |
|
Viktor Sedlář
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
05.04.2001 |
Adresa: |
67401, 18782621, Třebíč, Čeloudova, 58/1118 |
|
Martin Maňásek
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
05.04.2001 |
Adresa: |
67401, 18783431, Třebíč, Vaňkovo nám., 1199 |
|
Aleš Sedlář
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
05.04.2001 |
Adresa: |
67401, 18782621, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Čeloudova, 1118, 58, Čeloudova 1118/58, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Viktor Sedlář
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
05.04.2001 |
Adresa: |
67401, 18782621, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Čeloudova, 1118, 58, Čeloudova 1118/58, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Martin Maňásek
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
05.04.2001 |
Adresa: |
67401, 18783431, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Vaňkovo nám., 1199, 3, Vaňkovo nám. 1199/3, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|