LUDĚK LAŠTOVIČKA
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
58601, 25525735, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Za Prachárnou, 4919, 35 |
|
Luděk Laštovička
|
Neaktivní
od 25.09.2021
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
58601, 25525735, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Za Prachárnou, 4919, 35, Za Prachárnou 4919/35, 58601 Jihlava |
|
Luděk Laštovička
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
06.06.2006 |
Adresa: |
58605, 25525735, Jihlava, Za Prachárnou, 4919/35 |
|
Luděk Laštovička
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
06.06.2006 |
Adresa: |
58601, 25525735, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Za Prachárnou, 4919, 35, Za Prachárnou 4919/35, 58601 Jihlava |
|
Ladislav Borecký
|
Neaktivní
od 06.06.2006
|
jednatel |
06.05.2005 |
Adresa: |
7855231, Lysice, Zámecká, 577 |
|
Ladislav Borecký
|
Neaktivní
od 06.06.2006
|
jednatel |
06.05.2005 |
Adresa: |
67971, 7855231, Blansko, Lysice, Lysice, Zámecká, 577, Zámecká 577, 67971 Lysice |
|
Mgr. Josef Nesnídal
|
Neaktivní
od 06.05.2005
|
jednatel |
18.05.2001 |
Adresa: |
67971, 7853335, Lysice, Zákostelí, 381 |
|
Mgr. Josef Nesnídal
|
Neaktivní
od 06.05.2005
|
jednatel |
18.05.2001 |
Adresa: |
67971, 7853335, Blansko, Lysice, Lysice, Zákostelí, 381, Zákostelí 381, 67971 Lysice |
|