Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
56802, 18912974, Svitavy, Svitavy, Lány, Felberova, 715, 31 |
|
Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2022 |
Adresa: |
56802, 18912974, Svitavy, Svitavy, Lány, Felberova, 715, 31, Felberova 715/31, Lány, 56802 Svitavy |
|
Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
27.11.2019 |
Adresa: |
56802, 15903290, Svitavy, Karle, Karle, 150 |
|
Mgr. VÁCLAV FLÍDR
|
Neaktivní
od 05.06.2022
|
jednatel |
27.11.2019 |
Adresa: |
56802, 15903290, Svitavy, Karle, Karle, 150, č.p. 150, 56802 Karle |
|
Ing. LIBOR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
61800, 19342012, Brno-město, Brno, Černovice, Štolcova, 1232, 53 |
|
Ing. LIBOR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
jednatel |
11.09.2019 |
Adresa: |
61800, 19342012, Brno-město, Brno, Černovice, Štolcova, 1232, 53, Štolcova 1232/53, Černovice, 61800 Brno |
|
Ing. KLÁRA PROCHÁZKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
66451, 24093246, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38 |
|
Ing. Klára Procházková
|
Neaktivní
od 11.09.2019
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
66451, 24093246, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38, Těsnohlídkova 1595/38, 66451 Šlapanice |
|
Ing. Klára Procházková
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
66451, 24093246, Brno-venkov, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595/38 |
|
Ing. Klára Procházková
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
22.04.2009 |
Adresa: |
66451, 24093246, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38, Těsnohlídkova 1595/38, 66451 Šlapanice |
|
Klára Brabcová
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
11.05.2001 |
Adresa: |
24093246, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595/38 |
|
Klára Brabcová
|
Neaktivní
od 22.04.2009
|
jednatel |
11.05.2001 |
Adresa: |
66451, 24093246, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Těsnohlídkova, 1595, 38, Těsnohlídkova 1595/38, 66451 Šlapanice |
|