Andriy Gurmanov
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Cukrovarská, 33, 4 |
|
Andriy Gurmanov
|
Neaktivní
od 13.03.2019
|
jednatel |
18.10.2010 |
Adresa: |
Praha 9, Cukrovarská, 19000, 4, Cukrovarská 33/4, 19000 Praha 9, Česká republika |
|
Marek Pouchlý
|
Neaktivní
od 18.10.2010
|
jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
63400, 19485140, Brno, Oblá, 49 |
|
Marek Pouchlý
|
Neaktivní
od 18.10.2010
|
jednatel |
29.03.2010 |
Adresa: |
63400, 19485140, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Oblá, 475, 49, Oblá 475/49, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Tomáš Mica
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
26.06.2009 |
Adresa: |
63800, 19263201, Brno, Jurkovičova, 461/15 |
|
Tomáš Mica
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
26.06.2009 |
Adresa: |
63800, 19263201, Brno-město, Brno, Lesná, Jurkovičova, 461, 15, Jurkovičova 461/15, Lesná, 63800 Brno |
|
Michal Mokrý
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
62100, 19474539, Brno, Hrušňová, 8 |
|
Michal Mokrý
|
Neaktivní
od 29.03.2010
|
jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
62100, 19474539, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrušňová, 407, 8, Hrušňová 407/8, Medlánky, 62100 Brno |
|
Marek Horák
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
jednatel |
02.08.2001 |
Adresa: |
19166524, Brno, Jaselská, 17 |
|
Marek Horák
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
jednatel |
02.08.2001 |
Adresa: |
60200, 19166524, Brno-město, Brno, Veveří, Jaselská, 200, 17, Jaselská 200/17, Veveří, 60200 Brno |
|
Klára Novosadová
|
Neaktivní
od 02.08.2001
|
jednatel |
09.05.2001 |
Adresa: |
66902, 10997598, Znojmo, Pražská, 53 |
|
Klára Novosadová
|
Neaktivní
od 02.08.2001
|
jednatel |
09.05.2001 |
Adresa: |
66902, 10997598, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Pražská, 1714, 53, Pražská 1714/53, 66902 Znojmo |
|