Ing. RUDOLF ŠVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2020 |
Adresa: |
60200, 19195851, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1843, 6 |
|
Ing. RUDOLF ŠVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2020 |
Adresa: |
60200, 19195851, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1843, 6, Hilleho 1843/6, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. JITKA POPELKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2020 |
Adresa: |
60200, 19195851, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1843, 6 |
|
Ing. JITKA POPELKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.10.2020 |
Adresa: |
60200, 19195851, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hilleho, 1843, 6, Hilleho 1843/6, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. RUDOLF ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
25.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno-město, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a |
|
Ing. RUDOLF ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 23.12.2020
|
jednatel |
25.12.2015 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno-město, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a, Traubova 1915/3a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. JITKA POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2020
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a |
|
Ing. JITKA POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2020
|
jednatel |
12.09.2014 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno-město, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a, Traubova 1915/3a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Jitka Popelková
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
03.02.2003 |
Adresa: |
Brno, Traubova, 3a |
|
Ing. Rudolf Švaříček
|
Neaktivní
od 25.12.2015
|
jednatel |
03.02.2003 |
Adresa: |
60200, Brno, Traubova, 3a |
|
Ing. JITKA POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.09.2014
|
jednatel |
03.02.2003 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno-město, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a, Traubova 1915/3a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. RUDOLF ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 25.12.2015
|
jednatel |
03.02.2003 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno-město, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a, Traubova 1915/3a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Jitka Popelková
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
jednatel |
04.05.2001 |
Adresa: |
Brno, Traubova, 3a |
|
Ing. Rudolf Švaříček
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
jednatel |
04.05.2001 |
Adresa: |
3466469, Nové Město na Moravě, Křenkova, č. 864 |
|
Ing. JITKA POPELKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
jednatel |
04.05.2001 |
Adresa: |
60200, 19196857, Brno-město, Brno, Černá Pole, Traubova, 1915, 3a, Traubova 1915/3a, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Rudolf Švaříček
|
Neaktivní
od 03.02.2003
|
jednatel |
04.05.2001 |
Adresa: |
59231, 3466469, Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě, Křenkova, 864, Křenkova 864, 59231 Nové Město na Moravě |
|