Ing. MARKÉTA ZEZULKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
08.02.2024 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
ERIK ZEZULKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
08.02.2024 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. MAREK KŘUPKA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
PAVEL ROZSYPAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
ERIK ZEZULKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
PAVEL ROZSYPAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
ERIK ZEZULKA
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
Člen výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. MAREK KŘUPKA
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
Předseda výboru |
29.01.2022 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Místopředseda výboru |
22.12.2017 |
Adresa: |
76302, 77856953, Zlín, Zlín, Louky, Záhumení I, 458 |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Místopředseda výboru |
22.12.2017 |
Adresa: |
76302, 77856953, Zlín, Zlín, Louky, Záhumení I, 458, Záhumení I 458, Louky, 76302 Zlín |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
Místopředseda výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Předseda výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
JANA ŠOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Člen výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
IVA AJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Člen výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
Místopředseda výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
JANA ŠOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Člen výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
IVA AJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Člen výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 29.01.2022
|
Předseda výboru |
21.02.2017 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
předseda výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
JANA ŠOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
člen výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
člen výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
IVA AJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
člen výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
předseda výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
JANA ŠOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
člen výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
člen výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
IVA AJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 21.02.2017
|
člen výboru |
09.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
IVA AJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen výboru |
31.07.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
IVA AJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen výboru |
31.07.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Jan Němec
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
předseda výboru |
01.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Jana Šochmanová
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen výboru |
01.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Ing. Tomáš Peprníček
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen výboru |
01.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
JANA ŠOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen výboru |
01.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
člen výboru |
01.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
předseda výboru |
01.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. Josef Zela
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
předseda výboru |
23.11.2011 |
Adresa: |
4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Jan Němec
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
místopředseda výboru |
23.11.2011 |
Adresa: |
4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Ing. Jiří Ajgl
|
Neaktivní
od 31.07.2012
|
člen výboru |
23.11.2011 |
Adresa: |
4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Ing. Josef Zela
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
předseda výboru |
23.11.2011 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
JAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 01.02.2012
|
místopředseda výboru |
23.11.2011 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. Jiří Ajgl
|
Neaktivní
od 31.07.2012
|
člen výboru |
23.11.2011 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. Tomáš Peprníček
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
předseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Jana Šochmanová
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
místopředseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Ing. Jiří Ajgl
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
člen výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
4215036, Zlín, Věžové domy, 879 |
|
Ing. TOMÁŠ PEPRNÍČEK
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
předseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
JANA ŠOCHMANOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
místopředseda výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|
Ing. Jiří Ajgl
|
Neaktivní
od 23.11.2011
|
člen výboru |
17.07.2007 |
Adresa: |
76001, 4215036, Zlín, Zlín, Zlín, Věžové domy, 879, Věžové domy 879, 76001 Zlín |
|