Massimo Manfredi
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
60019, Senigallia, Via Bramante 9/A |
|
Massimo Manfredi
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2016 |
Adresa: |
Senigallia, Via Bramante 9/A, 60019, Via Bramante 9/A, 60019 Senigallia, Itálie |
|
Massimo Manfredi
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
05.03.2012 |
Adresa: |
60019, Senigallia, Via Respighi, 32 |
|
Massimo Manfredi
|
Neaktivní
od 21.07.2016
|
jednatel |
05.03.2012 |
Adresa: |
Senigallia, Via Respighi, 60019, 32, Via Respighi, 60019 Senigallia, Itálie |
|
Simona Poborská
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha 8, Třeboradická, 1075, 47 |
|
Simona Poborská
|
Neaktivní
od 05.03.2012
|
jednatel |
21.11.2011 |
Adresa: |
18200, 22367861, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1075, 47, Třeboradická 1075/47, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. Antonín Galis
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
02.11.2009 |
Adresa: |
69632, 13652401, Ždánice, Zámecká, 829 |
|
ing. Antonín Galis
|
Neaktivní
od 21.11.2011
|
jednatel |
02.11.2009 |
Adresa: |
69632, 13652401, Hodonín, Ždánice, Ždánice, Zámecká, 829, Zámecká 829, 69632 Ždánice |
|
Ing. Antonín Galis
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
jednatel |
22.06.2001 |
Adresa: |
69632, 13651391, Ždánice, Padělky, 726 |
|
ing. Antonín Galis
|
Neaktivní
od 02.11.2009
|
jednatel |
22.06.2001 |
Adresa: |
69632, 13651391, Hodonín, Ždánice, Ždánice, Padělky, 726, Padělky 726, 69632 Ždánice |
|