MILAN TOPIČ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.09.2021 |
Adresa: |
76824, 16049993, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 901 |
|
KAREL GLOZYGA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.09.2021 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900 |
|
LUKÁŠ AMBROZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.09.2021 |
Adresa: |
68321, 474525, Vyškov, Drysice, Drysice, 18 |
|
MILAN TOPIČ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.09.2021 |
Adresa: |
76824, 16049993, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 901, Zahradní 901, 76824 Hulín |
|
KAREL GLOZYGA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.09.2021 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900, Zahradní 900, 76824 Hulín |
|
LUKÁŠ AMBROZ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.09.2021 |
Adresa: |
68321, 474525, Vyškov, Drysice, Drysice, 18, č.p. 18, 68321 Drysice |
|
JIŘÍ OHERA
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
člen výboru |
24.02.2021 |
Adresa: |
76824, 16050568, Kroměříž, Hulín, Hulín, Smetanova, 963 |
|
JIŘÍ OHERA
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
člen výboru |
24.02.2021 |
Adresa: |
76824, 16050568, Kroměříž, Hulín, Hulín, Smetanova, 963, Smetanova 963, 76824 Hulín |
|
JIŘÍ OHERA
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16050002, Hulín, Hulín, Zahradní, 902 |
|
MILAN TOPIČ
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
předseda |
28.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16049993, Hulín, Hulín, Zahradní, 901 |
|
KAREL GLOZYGA
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16049985, Hulín, Hulín, Zahradní, 900 |
|
JIŘÍ OHERA
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16050002, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 902, Zahradní 902, 76824 Hulín |
|
MILAN TOPIČ
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
předseda |
28.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16049993, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 901, Zahradní 901, 76824 Hulín |
|
KAREL GLOZYGA
|
Neaktivní
od 01.09.2021
|
člen výboru |
28.05.2015 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900, Zahradní 900, 76824 Hulín |
|
Karel Glozyga
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
06.05.2011 |
Adresa: |
76824, 16049985, Hulín, Zahradní, 900 |
|
KAREL GLOZYGA
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
06.05.2011 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900, Zahradní 900, 76824 Hulín |
|
Zdeňka Horná
|
Neaktivní
od 06.05.2011
|
člen výboru |
31.07.2008 |
Adresa: |
76824, 16049985, Hulín, Zahradní, 900 |
|
Milan Topič
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
předseda výboru |
31.07.2008 |
Adresa: |
76824, 16049993, Hulín, Zahradní, 901 |
|
Pavel Barták
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
31.07.2008 |
Adresa: |
76824, 16050002, Hulín, Zahradní, 902 |
|
Zdeňka Horná
|
Neaktivní
od 06.05.2011
|
člen výboru |
31.07.2008 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900, Zahradní 900, 76824 Hulín |
|
Pavel Barták
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
člen výboru |
31.07.2008 |
Adresa: |
76824, 16050002, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 902, Zahradní 902, 76824 Hulín |
|
MILAN TOPIČ
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
předseda výboru |
31.07.2008 |
Adresa: |
76824, 16049993, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 901, Zahradní 901, 76824 Hulín |
|
Mgr. Hana Kouřilová
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
předseda výboru |
15.03.2005 |
Adresa: |
16049993, Hulín, Zahradní, 901 |
|
Libuše Gazdíková
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
člen výboru |
15.03.2005 |
Adresa: |
16049985, Hulín, Zahradní, 900 |
|
Milan Topič
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
člen výboru |
15.03.2005 |
Adresa: |
16048954, Hulín, Wolkerova, 787 |
|
Mgr. Hana Kouřilová
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
předseda výboru |
15.03.2005 |
Adresa: |
76824, 16049993, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 901, Zahradní 901, 76824 Hulín |
|
Libuše Gazdíková
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
člen výboru |
15.03.2005 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900, Zahradní 900, 76824 Hulín |
|
Milan Topič
|
Neaktivní
od 31.07.2008
|
člen výboru |
15.03.2005 |
Adresa: |
76824, 16048954, Kroměříž, Hulín, Hulín, Wolkerova, 787, Wolkerova 787, 76824 Hulín |
|
Mgr. Hana Kouřilová
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
předseda výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
16049993, Kroměříž, Hulín, Zahradní, 901 |
|
Roman Drozdek
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
16050002, Kroměříž, Hulín, Zahradní, 902 |
|
Libuše Gazdíková
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
16049985, Kroměříž, Hulín, Zahradní, 900 |
|
František Barták
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
16050002, Kroměříž, Hulín, Zahradní, 902 |
|
Zdeňka Horná
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
Kroměříž, Hulín, Zahrdní, 900 |
|
Mgr. Hana Kouřilová
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
předseda výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
76824, 16049993, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 901, Zahradní 901, 76824 Hulín |
|
Roman Drozdek
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
76824, 16050002, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 902, Zahradní 902, 76824 Hulín |
|
Libuše Gazdíková
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900, Zahradní 900, 76824 Hulín |
|
František Barták
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
76824, 16050002, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 902, Zahradní 902, 76824 Hulín |
|
Zdeňka Horná
|
Neaktivní
od 15.03.2005
|
člen výboru |
02.08.2001 |
Adresa: |
76824, 16049985, Kroměříž, Hulín, Hulín, Zahradní, 900, Zahradní 900, 76824 Hulín |
|