Ing. JAN GRUBER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
66601, 27087603, Vohančice, Vohančice, 76 |
|
Ing. JAN GRUBER
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2013 |
Adresa: |
66601, 27087603, Brno-venkov, Vohančice, Vohančice, 76, č.p. 76, 66601 Vohančice |
|
Ing. Jan Gruber
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
24.02.2010 |
Adresa: |
66601, 27087603, Vohančice, 76 |
|
Ing. JAN GRUBER
|
Neaktivní
od 10.08.2013
|
jednatel |
24.02.2010 |
Adresa: |
66601, 27087603, Brno-venkov, Vohančice, Vohančice, 76, č.p. 76, 66601 Vohančice |
|
Ing. Jan Gruber
|
Neaktivní
od 24.02.2010
|
jednatel |
19.12.2008 |
Adresa: |
59455, 999999999, Dolní Loučky, 34 |
|
Ing. Milan Pangrác
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
jednatel |
19.12.2008 |
Adresa: |
66601, 26594757, Vohančice, 67 |
|
Ing. Jan Gruber
|
Neaktivní
od 24.02.2010
|
jednatel |
19.12.2008 |
Adresa: |
34, Dolní Loučky, 59455, 59455 Dolní Loučky 34, Česká republika |
|
Ing. MILAN PANGRÁC
|
Neaktivní
od 19.01.2011
|
jednatel |
19.12.2008 |
Adresa: |
66601, 26594757, Brno-venkov, Vohančice, Vohančice, 67, č.p. 67, 66601 Vohančice |
|
Ilona Tajovská
|
Neaktivní
od 19.12.2008
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
67901, 1956906, Krhov, 34 |
|
Ilona Tajovská
|
Neaktivní
od 19.12.2008
|
jednatel |
02.07.2007 |
Adresa: |
67901, 1956906, Blansko, Krhov, Krhov, 34, č.p. 34, 67901 Krhov |
|
Jiří Životský
|
Neaktivní
od 02.07.2007
|
jednatel |
10.09.2004 |
Adresa: |
66601, 13315391, Tišnov, Brněnská, 381 |
|
JIŘÍ ŽIVOTSKÝ
|
Neaktivní
od 02.07.2007
|
jednatel |
10.09.2004 |
Adresa: |
66603, 13315391, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Brněnská, 381, Brněnská 381, 66603 Tišnov |
|
Michal Bortel
|
Neaktivní
od 10.09.2004
|
jednatel |
23.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19154968, Brno, Lerchova, 61 |
|
Michal Bortel
|
Neaktivní
od 10.09.2004
|
jednatel |
23.05.2003 |
Adresa: |
60200, 19154968, Brno-město, Brno, Stránice, Lerchova, 342, 61, Lerchova 342/61, Stránice, 60200 Brno |
|
Michal Bortel
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
jednatel |
07.08.2001 |
Adresa: |
76861, 10388877, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní, 428 |
|
ing. Zdeněk Dufek
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
jednatel |
07.08.2001 |
Adresa: |
62500, 19217447, Brno-město, Brno, Souhrady, 14 |
|
Michal Bortel
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
jednatel |
07.08.2001 |
Adresa: |
76861, 10388877, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Nádražní, 428, Nádražní 428, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
|
ing. Zdeněk Dufek
|
Neaktivní
od 23.05.2003
|
jednatel |
07.08.2001 |
Adresa: |
62500, 19217447, Brno-město, Brno, Bohunice, Souhrady, 669, 14, Souhrady 669/14, Bohunice, 62500 Brno |
|