Mag. DORIS HUMMER
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2022 |
Adresa: |
4710, Grieskirchen, Sonnenhang 24 |
|
Mag. DORIS HUMMER
|
Aktivní
|
jednatel |
30.05.2022 |
Adresa: |
Grieskirchen, Sonnenhang 24, 4710, Sonnenhang 24, 4710 Grieskirchen, Rakousko |
|
ing. JAROSLAV ŠVÁCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19175701, Brno, Veveří, Dřevařská, 870, 31 |
|
Ing. JAROSLAV ŠVÁCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2015 |
Adresa: |
60200, 19175701, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 870, 31, Dřevařská 870/31, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. JAROSLAV ŠVÁCHA
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19175701, Brno, Veveří, Dřevařská, 870, 31 |
|
Ing. JAROSLAV ŠVÁCHA
|
Neaktivní
od 06.02.2015
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
60200, 19175701, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 870, 31, Dřevařská 870/31, Veveří, 60200 Brno |
|
Erna Hummer
|
Neaktivní
od 30.05.2022
|
jednatel |
29.03.2006 |
Adresa: |
4720, Pötting, Albrechtsberg, 10 |
|
Erna Hummer
|
Neaktivní
od 30.05.2022
|
jednatel |
29.03.2006 |
Adresa: |
10, Pötting, Albrechtsberg, 4720, Albrechtsberg 10, 4720 Pötting, Rakousko |
|
ing. Jaroslav Švácha
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
10.10.2001 |
Adresa: |
60200, 19175701, Brno, Dřevařská, 31 |
|
Ing. JAROSLAV ŠVÁCHA
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
10.10.2001 |
Adresa: |
60200, 19175701, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 870, 31, Dřevařská 870/31, Veveří, 60200 Brno |
|