RENATA DOBEJVALOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
59442, 3608328, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 24 |
|
RENATA DOBEJVALOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
jednatel |
01.10.2016 |
Adresa: |
59442, 3608328, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 24, Zarybník 24, 59442 Měřín |
|
Jiří Dobejval
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
59442, 3608328, Měřín, Zarybník, 24 |
|
Renata Dobejvalová
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
59442, 3608328, Měřín, Zarybník, 24 |
|
Jiří Dobejval
|
Neaktivní
od 28.01.2016
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
59442, 3608328, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 24, Zarybník 24, 59442 Měřín |
|
RENATA DOBEJVALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2016
|
jednatel |
30.04.2009 |
Adresa: |
59442, 3608328, Žďár nad Sázavou, Měřín, Měřín, Zarybník, 24, Zarybník 24, 59442 Měřín |
|
Eva Hašková
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
jednatel |
29.10.2004 |
Adresa: |
19313454, Brno, Větrná, 615/18a |
|
Eva Hašková
|
Neaktivní
od 30.04.2009
|
jednatel |
29.10.2004 |
Adresa: |
63500, 19313454, Brno-město, Brno, Bystrc, Větrná, 615, 18a, Větrná 615/18a, Bystrc, 63500 Brno |
|
Vladimír Šmarda
|
Neaktivní
od 29.10.2004
|
jednatel |
17.10.2001 |
Adresa: |
19216751, Brno, Pod nemocnicí, 594/15 |
|
Vladimír Šmarda
|
Neaktivní
od 29.10.2004
|
jednatel |
17.10.2001 |
Adresa: |
62500, 19216751, Brno-město, Brno, Bohunice, Pod nemocnicí, 594, 15, Pod nemocnicí 594/15, Bohunice, 62500 Brno |
|