JAROSLAVA LUDVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
Mgr. PAVLÍNA ČERVENÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
JAROSLAV MATULA
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
66603, 13321854, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Hornická, 1527 |
|
JAROSLAVA LUDVÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
Mgr. PAVLÍNA ČERVENÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
JAROSLAV MATULA
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2020 |
Adresa: |
66603, 13321854, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Hornická, 1527, Hornická 1527, 66603 Tišnov |
|
KAREL FIALA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
člen výboru |
16.06.2015 |
Adresa: |
66601, 13320131, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
JAROSLAVA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
předseda výboru |
16.06.2015 |
Adresa: |
66601, 13320131, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
JAROSLAV MATULA
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
člen výboru |
16.06.2015 |
Adresa: |
66603, 13321854, Tišnov, Tišnov, Hornická, 1527 |
|
KAREL FIALA
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
člen výboru |
16.06.2015 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
JAROSLAVA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
předseda výboru |
16.06.2015 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
JAROSLAV MATULA
|
Neaktivní
od 02.12.2020
|
člen výboru |
16.06.2015 |
Adresa: |
66603, 13321854, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Hornická, 1527, Hornická 1527, 66603 Tišnov |
|
Jaroslava Ludvíková
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
předseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
66601, 13320131, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
Jaroslav Matula
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
místopředseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
66601, 13321854, Tišnov, Hornická, 1527 |
|
Karel Fiala
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
66601, 13320131, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
JAROSLAVA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
předseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
JAROSLAV MATULA
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
místopředseda výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
66603, 13321854, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Hornická, 1527, Hornická 1527, 66603 Tišnov |
|
KAREL FIALA
|
Neaktivní
od 16.06.2015
|
člen výboru |
05.01.2010 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
Jaroslava Ludvíková
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda výboru |
17.11.2001 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
Zdeněk Jeneš
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
17.11.2001 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Chodníček, 855 |
|
Jaroslav Matula
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
17.11.2001 |
Adresa: |
66601, 13321854, Brno-venkov, Tišnov, Hornická, 1527 |
|
JAROSLAVA LUDVÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
předseda výboru |
17.11.2001 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
Zdeněk Jeneš
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
17.11.2001 |
Adresa: |
66601, 13320131, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Chodníček, 855, Chodníček 855, 66601 Tišnov |
|
JAROSLAV MATULA
|
Neaktivní
od 05.01.2010
|
člen výboru |
17.11.2001 |
Adresa: |
66603, 13321854, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Hornická, 1527, Hornická 1527, 66603 Tišnov |
|