EDITA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.08.2022 |
Adresa: |
67401, 18765351, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, U Studánky, 412, 38 |
|
EDITA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
24.08.2022 |
Adresa: |
67401, 18765351, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, U Studánky, 412, 38, U Studánky 412/38, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985, 3 |
|
ALEXANDRA THÉROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.09.2020 |
Adresa: |
67527, 2749980, Třebíč, Předín, Předín, 118 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985, 3, Mládežnická 985/3, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ALEXANDRA THÉROVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
01.09.2020 |
Adresa: |
67527, 2749980, Třebíč, Předín, Předín, 118, č.p. 118, 67527 Předín |
|
EDITA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
Předseda výboru |
01.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984, 1 |
|
EDITA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
Předseda výboru |
01.09.2020 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984, 1, Mládežnická 984/1, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ROMAN SÝKORA
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
předseda výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984, 1 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
místopředseda výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985, 3 |
|
LUDĚK VLADEKA
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
člen výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
67401, 18771041, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 986, 5 |
|
ROMAN SÝKORA
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
předseda výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984, 1, Mládežnická 984/1, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
místopředseda výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985, 3, Mládežnická 985/3, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
LUDĚK VLADEKA
|
Neaktivní
od 01.09.2020
|
člen výboru |
21.08.2015 |
Adresa: |
67401, 18771041, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 986, 5, Mládežnická 986/5, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
předseda |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985 |
|
Vladimír Južanin
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
místopředseda |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984 |
|
Luděk Vladeka
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
člen |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18771041, Třebíč, Nové dvory, Mládežnická, 986 |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
předseda |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985, 3, Mládežnická 985/3, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Vladimír Južanin
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
místopředseda |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984, 1, Mládežnická 984/1, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
LUDĚK VLADEKA
|
Neaktivní
od 21.08.2015
|
člen |
14.09.2010 |
Adresa: |
67401, 18771041, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 986, 5, Mládežnická 986/5, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Naděžda Doležalová
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
předseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
67401, 18771041, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 986 |
|
Vladimír Južanin
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
místopředseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984 |
|
Martin Svoboda
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
člen výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985 |
|
Naděžda Doležalová
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
předseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
67401, 18771041, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 986, 5, Mládežnická 986/5, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Vladimír Južanin
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
místopředseda výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
67401, 18771025, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 984, 1, Mládežnická 984/1, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MARTIN SVOBODA
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
člen výboru |
03.04.2010 |
Adresa: |
67401, 18771033, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Mládežnická, 985, 3, Mládežnická 985/3, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|