MARTIN BUREŠ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
69615, 13380001, Hodonín, Čejkovice, Čejkovice, Templářská, 500 |
|
MARTIN BUREŠ
|
Neaktivní
od 31.05.2018
|
jednatel |
13.06.2017 |
Adresa: |
69615, 13380001, Hodonín, Čejkovice, Čejkovice, Templářská, 500, Templářská 500, 69615 Čejkovice |
|
Martin Bureš
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
15.12.2009 |
Adresa: |
69615, 13380001, Čejkovice, Templářská, 500 |
|
MARTIN BUREŠ
|
Neaktivní
od 13.06.2017
|
jednatel |
15.12.2009 |
Adresa: |
69615, 13380001, Hodonín, Čejkovice, Čejkovice, Templářská, 500, Templářská 500, 69615 Čejkovice |
|
Miloš Kubiš
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
jednatel |
12.12.2008 |
Adresa: |
68753, 4762860, Suchá Loz, 252 |
|
Miloš Kubiš
|
Neaktivní
od 15.12.2009
|
jednatel |
12.12.2008 |
Adresa: |
68753, 4762860, Uherské Hradiště, Suchá Loz, Suchá Loz, 252, č.p. 252, 68753 Suchá Loz |
|
Kamila Kubišová
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
jednatel |
19.04.2006 |
Adresa: |
68753, 4762860, Suchá Loz, 252 |
|
Kamila Kubišová
|
Neaktivní
od 12.12.2008
|
jednatel |
19.04.2006 |
Adresa: |
68753, 4762860, Uherské Hradiště, Suchá Loz, Suchá Loz, 252, č.p. 252, 68753 Suchá Loz |
|
Pavel Vaďura
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68501, 523461, Vyškov, Bučovice, Sokolovská, 986 |
|
David Hájek
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68725, 4810546, Hluk, Hlavní, 462 |
|
Otakar Doležal
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68708, 4840658, Buchlovice, Hradišťská, 32 |
|
Dalibor Doležal
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68708, 4840658, Buchlovice, Hradišťská, 32 |
|
Pavel Vaďura
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68501, 523461, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Plk. Malečka, 986, Plk. Malečka 986, 68501 Bučovice |
|
DAVID HÁJEK
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68725, 4810546, Uherské Hradiště, Hluk, Hluk, Hlavní, 462, Hlavní 462, 68725 Hluk |
|
Otakar Doležal
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68708, 4840658, Uherské Hradiště, Buchlovice, Buchlovice, Hradišťská, 32, Hradišťská 32, 68708 Buchlovice |
|
Dalibor Doležal
|
Neaktivní
od 19.04.2006
|
jednatel |
22.11.2001 |
Adresa: |
68708, 4840658, Uherské Hradiště, Buchlovice, Buchlovice, Hradišťská, 32, Hradišťská 32, 68708 Buchlovice |
|