MUDr. RADOMÍR KELÍŠEK
|
Aktivní
|
|
22.05.2024 |
Adresa: |
68801, 5013526, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, 9. května, 1216, 9. května 1216, 68801 Uherský Brod |
|
IVO ZÁBRANSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda |
28.08.2021 |
Adresa: |
70030, 3252230, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Aviatiků, 1520, 24 |
|
IVO ZÁBRANSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda |
28.08.2021 |
Adresa: |
70030, 3252230, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Aviatiků, 1520, 24, Aviatiků 1520/24, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MUDr. EMIL ZÁBRANSKÝ
|
Aktivní
|
předseda |
16.08.2021 |
Adresa: |
76001, 4158491, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko II, 336 |
|
MUDr. Emil Zábranský
|
Aktivní
|
předseda |
16.08.2021 |
Adresa: |
76001, 4158491, Zlín, Zlín, Příluky, Boněcko II, 336, Boněcko II 336, Příluky, 76001 Zlín |
|
MUDr. RADOVAN NOVÁK
|
Aktivní
|
|
16.02.2021 |
Adresa: |
46008, 28038002, Liberec, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Houbařská, 482 |
|
MUDr. RADOVAN NOVÁK
|
Aktivní
|
|
16.02.2021 |
Adresa: |
46008, 28038002, Liberec, Liberec, Liberec XIX-Horní Hanychov, Houbařská, 482, Houbařská 482, Liberec XIX-Horní Hanychov, 46008 Liberec |
|
MUDr. RADOMÍR KELÍŠEK
|
Aktivní
|
|
25.08.2017 |
Adresa: |
68801, 5022657, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Na Chmelnici, 2133 |
|
MUDr. LUBOMÍR NEČAS
|
Aktivní
|
|
10.06.2013 |
Adresa: |
76005, 4250044, Zlín, Zlín, Křiby, 4715 |
|
MUDr. LUBOMÍR NEČAS
|
Aktivní
|
|
10.06.2013 |
Adresa: |
76005, 4250044, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4715, Křiby 4715, 76005 Zlín |
|
MUDr. Tomáš Zábranský
|
Aktivní
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
76005, 4248856, Zlín, Luční, 4586 |
|
Ivana Zábranská
|
Aktivní
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
76005, 4248856, Zlín, Luční, 4586 |
|
MUDr. Tomáš Zábranský
|
Aktivní
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
76005, 4248856, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4586, Luční 4586, 76005 Zlín |
|
Ivana Zábranská
|
Aktivní
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
76005, 4248856, Zlín, Zlín, Zlín, Luční, 4586, Luční 4586, 76005 Zlín |
|
MUDr. RADOMÍR KELÍŠEK
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
|
25.08.2017 |
Adresa: |
68801, 5022657, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Na Chmelnici, 2133, Na Chmelnici 2133, 68801 Uherský Brod |
|
MUDr. Lubomír Nečas
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
76005, 4250044, Zlín, Křiby, 4715 |
|
MUDr. Radomír Kelíšek
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
68801, 5022657, Uherský Brod, Na Chmelnici, 2133 |
|
MUDr. Radovan Novák
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
73301, Karviná, 4, Prameny, 826/23 |
|
MUDr. Emil Zábranský
|
Neaktivní
od 16.08.2021
|
předseda |
30.01.2002 |
Adresa: |
76001, Zlín, Boněcká, 336 |
|
Ivo Zábranský
|
Neaktivní
od 28.08.2021
|
místopředseda |
30.01.2002 |
Adresa: |
70000, Ostrava-Hrabůvka, Aviatiků, 24 |
|
MUDr. LUBOMÍR NEČAS
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
76005, 4250044, Zlín, Zlín, Zlín, Křiby, 4715, Křiby 4715, 76005 Zlín |
|
MUDr. RADOMÍR KELÍŠEK
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
68801, 5022657, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Na Chmelnici, 2133, Na Chmelnici 2133, 68801 Uherský Brod |
|
MUDr. Radovan Novák
|
Neaktivní
od 16.02.2021
|
|
30.01.2002 |
Adresa: |
73401, 24264709, Karviná, Karviná, Ráj, Prameny, 826, 23, Prameny 826/23, Ráj, 73401 Karviná |
|
MUDr. Emil Zábranský
|
Neaktivní
od 16.08.2021
|
předseda |
30.01.2002 |
Adresa: |
76001, 31115209, Zlín, Zlín, Zlín, Burešov, Burešov č.ev. 336, 76001 Zlín |
|
Ivo Zábranský
|
Neaktivní
od 28.08.2021
|
místopředseda |
30.01.2002 |
Adresa: |
24, Ostrava-Hrabůvka, Aviatiků, 70000, Aviatiků 24, 70000 Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|