PETR LAZÁREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
Bc. HANA ŘÍHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
LUKÁŠ PEROUTKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
PETR LAZÁREK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
Bc. HANA ŘÍHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
LUKÁŠ PEROUTKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2022 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
PETR LAZÁREK
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
předseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
HANA ŘÍHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
LUKÁŠ PEROUTKA
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
PETR LAZÁREK
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
předseda výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
HANA ŘÍHOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
LUKÁŠ PEROUTKA
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
člen výboru |
03.10.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
ALEŠ HORÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
místopředseda výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
ALEŠ HORÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
místopředseda výboru |
31.08.2016 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
ALEŠ HORÁK
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
místopředseda výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10992766, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1211, 2 |
|
PETR LAZÁREK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
předseda výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
HANA ŘÍHOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
LUKÁŠ PEROUTKA
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28 |
|
ALEŠ HORÁK
|
Neaktivní
od 31.08.2016
|
místopředseda výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10992766, Znojmo, Znojmo, Znojmo, Kuchařovická, 1211, 2, Kuchařovická 1211/2, 66902 Znojmo |
|
HANA ŘÍHOVÁ
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
LUKÁŠ PEROUTKA
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
člen výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|
PETR LAZÁREK
|
Neaktivní
od 03.10.2016
|
předseda výboru |
25.01.2013 |
Adresa: |
66902, 10989285, Znojmo, Znojmo, Znojmo, 17. listopadu, 854, 28, 17. listopadu 854/28, 66902 Znojmo |
|