MICHAELA GAZDÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
74901, 26066483, Opava, Vítkov, Vítkov, Skřivánčí pole, 972 |
|
MICHAELA GAZDÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
74901, 26066483, Opava, Vítkov, Vítkov, Skřivánčí pole, 972, Skřivánčí pole 972, 74901 Vítkov |
|
Mgr. JANA VYROUBALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
28.10.2022 |
Adresa: |
77900, 23308966, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova, 843, 4 |
|
Mgr. JANA VYROUBALOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
28.10.2022 |
Adresa: |
77900, 23308966, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Mošnerova, 843, 4, Mošnerova 843/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
MAGDALENA TVRDÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
75701, 17236967, Valašské Meziříčí, Podlesí, 140 |
|
Mgr. JANA VYROUBALOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2022
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
77900, 23318180, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 700, 15 |
|
Mgr. JANA VYROUBALOVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2022
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
77900, 23318180, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 700, 15, Fischerova 700/15, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
MAGDALENA TVRDÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
75701, 17236967, Vsetín, Valašské Meziříčí, Podlesí, 140, Podlesí 140, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, V Dolině, Jaroslavice, 214 |
|
ZDENĚK KOCOUREK
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
09.11.2011 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214, V Dolině 214, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
Zdeněk Kocourek
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
18.12.2001 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Jaroslavice, 214 |
|
Ing. Josef Zvoníček
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
18.12.2001 |
Adresa: |
76601, 4024095, Valašské Klobouky, Husitská, 670 |
|
ZDENĚK KOCOUREK
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
jednatel |
18.12.2001 |
Adresa: |
76001, 4160398, Zlín, Zlín, Jaroslavice, V Dolině, 214, V Dolině 214, Jaroslavice, 76001 Zlín |
|
Ing. Josef Zvoníček
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
18.12.2001 |
Adresa: |
76601, 4024095, Zlín, Valašské Klobouky, Valašské Klobouky, Husitská, 670, Husitská 670, 76601 Valašské Klobouky |
|