Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | MALs COLOR, s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 26272326 |
Registrovaná adresa: | 61200, 19699956, Brno-město, Brno, Královo Pole, Jungmannova, 706, 7, Jungmannova 706/7, Královo Pole, 61200 Brno |
Začleněno na: | 03.01.2002 |
Datum ukončení: | 01.05.2024 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
malířství, natěračství
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
FRANTIŠEK ŠVARC | Aktivní | 11.11.2016 | |
|
|||
IVO VÍTEK | Aktivní | 11.11.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
FRANTIŠEK ŠVARC | Aktivní | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
IVO VÍTEK | Neaktivní od 12.11.2018 | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
Ivo Vítek | Neaktivní od 12.11.2018 | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
FRANTIŠEK ŠVARC | Neaktivní od 01.05.2024 | jednatel | 11.11.2016 |
|
|||
František Švarc | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 25.11.2009 |
|
|||
FRANTIŠEK ŠVARC | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 25.11.2009 |
|
|||
Karel Pacák | Neaktivní od 08.07.2003 | jednatel | 03.01.2002 |
|
|||
František Švarc | Neaktivní od 25.11.2009 | jednatel | 03.01.2002 |
|
|||
Ivo Vítek | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 03.01.2002 |
|
|||
Karel Pacák | Neaktivní od 08.07.2003 | jednatel | 03.01.2002 |
|
|||
František Švarc | Neaktivní od 25.11.2009 | jednatel | 03.01.2002 |
|
|||
Ivo Vítek | Neaktivní od 11.11.2016 | jednatel | 03.01.2002 |
|
Registrační číslo MALs COLOR, s.r.o. v likvidaci je 26272326.
Registrační adresa MALs COLOR, s.r.o. v likvidaci je 61200, 19699956, Brno-město, Brno, Královo Pole, Jungmannova, 706, 7, Jungmannova 706/7, Královo Pole, 61200 Brno.
MALs COLOR, s.r.o. v likvidaci byla založena 03.01.2002.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je FRANTIŠEK ŠVARC, IVO VÍTEK.