Ing. KAREL JEŽEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.04.2024 |
Adresa: |
66434, 24191965, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121, 46, Bezručova čtvrť 1121/46, 66434 Kuřim |
|
KAREL ČEJKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.04.2024 |
Adresa: |
66434, 24191949, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119, 42, Bezručova čtvrť 1119/42, 66434 Kuřim |
|
DANA KRATOCHVILOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.04.2024 |
Adresa: |
66434, 24191957, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120, 44, Bezručova čtvrť 1120/44, 66434 Kuřim |
|
Ing. KAREL JEŽEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
66434, 24191965, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121, 46 |
|
KAREL ČEJKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
66434, 24191949, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119, 42 |
|
DANA KRATOCHVILOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
66434, 24191957, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120, 44 |
|
Ing. KAREL JEŽEK
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
předseda výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
66434, 24191965, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121, 46, Bezručova čtvrť 1121/46, 66434 Kuřim |
|
KAREL ČEJKA
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
člen výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
66434, 24191949, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119, 42, Bezručova čtvrť 1119/42, 66434 Kuřim |
|
DANA KRATOCHVILOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
člen výboru |
09.03.2016 |
Adresa: |
66434, 24191957, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120, 44, Bezručova čtvrť 1120/44, 66434 Kuřim |
|
KAREL ČEJKA
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen |
28.03.2013 |
Adresa: |
66434, 24191949, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119 |
|
KAREL ČEJKA
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen |
28.03.2013 |
Adresa: |
66434, 24191949, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119, 42, Bezručova čtvrť 1119/42, 66434 Kuřim |
|
Aleš Mařa
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
člen |
27.02.2008 |
Adresa: |
24191957, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120 |
|
Ing. Karel Ježek
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
předseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
24191965, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121 |
|
Aleš Mařa
|
Neaktivní
od 28.03.2013
|
člen |
27.02.2008 |
Adresa: |
66434, 24191957, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120, 44, Bezručova čtvrť 1120/44, 66434 Kuřim |
|
Ing. KAREL JEŽEK
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
předseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
66434, 24191965, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121, 46, Bezručova čtvrť 1121/46, 66434 Kuřim |
|
Ing. Martin Halva
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen |
28.04.2006 |
Adresa: |
66434, 24191957, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120 |
|
Ing. Martin Halva
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
člen |
28.04.2006 |
Adresa: |
66434, 24191957, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120, 44, Bezručova čtvrť 1120/44, 66434 Kuřim |
|
Richard Myslín
|
Neaktivní
od 28.04.2006
|
člen |
11.06.2004 |
Adresa: |
66434, 24191957, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120 |
|
Ing. Martina Šindýlková
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
předseda |
11.06.2004 |
Adresa: |
66434, 24191965, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121 |
|
Ladislav Obůrka
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
člen |
11.06.2004 |
Adresa: |
66434, 24191949, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119 |
|
Richard Myslín
|
Neaktivní
od 28.04.2006
|
člen |
11.06.2004 |
Adresa: |
66434, 24191957, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1120, 44, Bezručova čtvrť 1120/44, 66434 Kuřim |
|
Ladislav Obůrka
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
člen |
11.06.2004 |
Adresa: |
66434, 24191949, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119, 42, Bezručova čtvrť 1119/42, 66434 Kuřim |
|
Ing. Martina Šindýlková
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
předseda |
11.06.2004 |
Adresa: |
66434, 24191965, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121, 46, Bezručova čtvrť 1121/46, 66434 Kuřim |
|
Ing. Martina Šindýlková
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
předseda výboru |
03.04.2002 |
Adresa: |
66434, 24191965, Brno-venkov, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121 |
|
Jana Trtílková
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen výboru |
03.04.2002 |
Adresa: |
66434, 24190993, Brno-venkov, Kuřim, Vojtova, 1024 |
|
Ladislav Obůrka
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen výboru |
03.04.2002 |
Adresa: |
66434, 24191949, Brno-venkov, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119 |
|
Ing. Martina Šindýlková
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
předseda výboru |
03.04.2002 |
Adresa: |
66434, 24191965, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1121, 46, Bezručova čtvrť 1121/46, 66434 Kuřim |
|
Jana Trtílková
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen výboru |
03.04.2002 |
Adresa: |
66434, 24190993, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Vojtova, 1024, 26, Vojtova 1024/26, 66434 Kuřim |
|
Ladislav Obůrka
|
Neaktivní
od 11.06.2004
|
člen výboru |
03.04.2002 |
Adresa: |
66434, 24191949, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Bezručova čtvrť, 1119, 42, Bezručova čtvrť 1119/42, 66434 Kuřim |
|