JOANNA KRUPA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.03.2024 |
Adresa: |
10400, 25962264, Praha, Křeslice, Lékořicová, 171, 16, Lékořicová 171/16, Křeslice, 10400 Praha 10 |
|
JOANNA KRUPA
|
Aktivní
|
jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
14300, 40233413, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Štolcova, 2103, 2 |
|
THOMAS AUGUST GUSTAV RUBBE
|
Aktivní
|
jednatel |
02.04.2019 |
Adresa: |
70597, Stuttgart, Silberpappelweg 22 |
|
THOMAS AUGUST GUSTAV RUBBE
|
Aktivní
|
jednatel |
02.04.2019 |
Adresa: |
Stuttgart, Silberpappelweg 22, 70597, Silberpappelweg 22, 70597 Stuttgart, Německo |
|
Ing. ROSTISLAV HANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
66443, 30962251, Želešice, Želešice, Sádky, 403 |
|
Ing. ROSTISLAV HANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
66443, 30962251, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Sádky, 403, Sádky 403, 66443 Želešice |
|
JOANNA KRUPA
|
Neaktivní
od 15.03.2024
|
jednatel |
07.10.2021 |
Adresa: |
14300, 40233413, Praha, Modřany, Štolcova, 2103, 2, Štolcova 2103/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. HYNEK HORÁK
|
Neaktivní
od 11.04.2022
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
61500, 19655274, Brno-město, Brno, Židenice, Tenorova, 3540, 14 |
|
Ing. HYNEK HORÁK
|
Neaktivní
od 11.04.2022
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
61500, 19655274, Brno-město, Brno, Židenice, Tenorova, 3540, 14, Tenorova 3540/14, Židenice, 61500 Brno |
|
Ing. HYNEK HORÁK
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
63600, 19657285, Brno, Židenice, Strakatého, 3744, 4 |
|
JIŘÍ HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
64300, 27539652, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 40 |
|
Ing. HYNEK HORÁK
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
63600, 19657285, Brno-město, Brno, Židenice, Strakatého, 3744, 4, Strakatého 3744/4, Židenice, 63600 Brno |
|
JIŘÍ HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 07.10.2021
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
64300, 27539652, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 40, Jánošíkova 837/40, Chrlice, 64300 Brno |
|
Ing. Rostislav Hanák
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
05.05.2011 |
Adresa: |
66443, 30962251, Želešice, Sádky, 403 |
|
Jiří Hlaváček
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
05.05.2011 |
Adresa: |
64300, 27539652, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837/40 |
|
Ing. ROSTISLAV HANÁK
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
05.05.2011 |
Adresa: |
66443, 30962251, Brno-venkov, Želešice, Želešice, Sádky, 403, Sádky 403, 66443 Želešice |
|
JIŘÍ HLAVÁČEK
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
05.05.2011 |
Adresa: |
64300, 27539652, Brno-město, Brno, Chrlice, Jánošíkova, 837, 40, Jánošíkova 837/40, Chrlice, 64300 Brno |
|
ing. Rostislav Hanák
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
63500, 19317557, Brno-město, Brno, Foltýnova, 17 |
|
Jiří Hlaváček
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
62800, 19432500, Brno-město, Brno, Synkova, 22 |
|
ing. Hynek Horák
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
63600, 19657285, Brno-město, Brno, Strakatého, 4 |
|
Ing. Rostislav Hanák
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
63500, 19317557, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1006, 17, Foltýnova 1006/17, Bystrc, 63500 Brno |
|
Jiří Hlaváček
|
Neaktivní
od 05.05.2011
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
62800, 19432500, Brno-město, Brno, Líšeň, Synkova, 2102, 22, Synkova 2102/22, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. HYNEK HORÁK
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
08.03.2002 |
Adresa: |
63600, 19657285, Brno-město, Brno, Židenice, Strakatého, 3744, 4, Strakatého 3744/4, Židenice, 63600 Brno |
|