Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | KYJOVAN trade s.r.o. |
ICO: | 26282704 |
Registrovaná adresa: | 69701, 13444191, Hodonín, Kyjov, Boršov, Za Humny, 3301, 18, Za Humny 3301/18, Boršov, 69701 Kyjov |
Začleněno na: | 02.04.2002 |
Datum ukončení: | 27.09.2016 |
Předmět podnikání: |
hostinská činnost
zprostředkování služeb
výroba sportovních potřeb
pronájem nebytových prostor
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců
výroba kovového spotřebního zboží
silniční motorová doprava nákladní- vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
zámečnictví
vodoinstalatérství, topenářství
nástrojařství
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
specializovaný maloobchod
výroba a zpracování skla
inženýrská činnost v investiční výstavbě
kovoobráběčství
výroba her, hraček a dětských kočárků
přípravné práce pro stavby
velkoobchod
zprostředkování obchodu
dokončovací stavební práce
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ BAJAJA | Neaktivní od 27.09.2016 | 17.06.2016 | |
|
|||
IVETA BAJAJOVÁ | Neaktivní od 27.09.2016 | 17.06.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JIŘÍ BAJAJA | Neaktivní od 27.09.2016 | jednatel | 17.06.2016 |
|
|||
Jiří Bajaja | Neaktivní od 27.09.2016 | jednatel | 17.06.2016 |
|
|||
JIŘÍ BAJAJA | Neaktivní od 17.06.2016 | jednatel | 24.10.2014 |
|
|||
Jiří Bajaja | Neaktivní od 17.06.2016 | jednatel | 24.10.2014 |
|
|||
Ing. MILAN BAJAJA | Neaktivní od 24.10.2014 | jednatel | 17.07.2014 |
|
|||
Ing. MILAN BAJAJA | Neaktivní od 24.10.2014 | jednatel | 17.07.2014 |
|
|||
Ing. Milan Bajaja | Neaktivní od 17.07.2014 | jednatel | 22.10.2003 |
|
|||
Ing. Milan Bajaja | Neaktivní od 17.07.2014 | jednatel | 22.10.2003 |
|
|||
Ivan Balaštík | Neaktivní od 22.10.2003 | jednatel | 02.04.2002 |
|
|||
Jiří Bajaja | Neaktivní od 22.10.2003 | jednatel | 02.04.2002 |
|
|||
ing. Pavel Slovák | Neaktivní od 02.11.2005 | jednatel | 02.04.2002 |
|
|||
Ivan Balaštík | Neaktivní od 22.10.2003 | jednatel | 02.04.2002 |
|
|||
Jiří Bajaja | Neaktivní od 22.10.2003 | jednatel | 02.04.2002 |
|
|||
ing. Pavel Slovák | Neaktivní od 02.11.2005 | jednatel | 02.04.2002 |
|
Registrační číslo KYJOVAN trade s.r.o. je 26282704.
Registrační adresa KYJOVAN trade s.r.o. je 69701, 13444191, Hodonín, Kyjov, Boršov, Za Humny, 3301, 18, Za Humny 3301/18, Boršov, 69701 Kyjov.
KYJOVAN trade s.r.o. byla založena 02.04.2002.