PETR PIŠŤÁK
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha 8, Libeň, Zenklova, 1, 35 |
|
PETR PIŠŤÁK
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Petr Pišťák
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
jednatel |
15.03.2010 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha 8, Libeň, Na Truhlářce, 1484/41 |
|
Petr Pišťák
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
jednatel |
15.03.2010 |
Adresa: |
18000, 22387331, Praha, Libeň, Na Truhlářce, 1484, 41, Na Truhlářce 1484/41, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Ing. Roman Ondrýsek
|
Neaktivní
od 15.03.2010
|
jednatel |
11.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21760535, Praha 3, Vinohrady, Slezská, 981/57 |
|
Ing. Roman Ondrýsek
|
Neaktivní
od 15.03.2010
|
jednatel |
11.04.2006 |
Adresa: |
13000, 21760535, Praha, Vinohrady, Slezská, 981, 57, Slezská 981/57, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Tomáš Gottwald
|
Neaktivní
od 16.03.2006
|
jednatel |
06.12.2005 |
Adresa: |
79803, 26240688, Ohrozim, 183 |
|
TOMÁŠ GOTTWALD
|
Neaktivní
od 16.03.2006
|
jednatel |
06.12.2005 |
Adresa: |
79803, 26240688, Prostějov, Ohrozim, Ohrozim, 183, č.p. 183, 79803 Ohrozim |
|
Tomáš Gottwald
|
Neaktivní
od 06.12.2005
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
24842508, Prostějov, Prostějov, Sídl. Svobody, 3527/28 |
|
Zdeněk Randula
|
Neaktivní
od 16.03.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
Prostějov, Prostějov, J.Zrzavého, 4031/15 |
|
Tomáš Gottwald
|
Neaktivní
od 06.12.2005
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
79601, 24842508, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. Svobody, 3527, 28, sídl. Svobody 3527/28, 79601 Prostějov |
|
Zdeněk Randula
|
Neaktivní
od 16.03.2006
|
jednatel |
03.05.2002 |
Adresa: |
79604, 24848247, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Jana Zrzavého, 4031, 15, Jana Zrzavého 4031/15, 79604 Prostějov |
|