Ing. JAN BÖHM
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
19900, 72064901, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Miroslava Hajna, 759, 1 |
|
Ing. JAN BÖHM
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
Jednatel |
03.03.2015 |
Adresa: |
19900, 72064901, Praha, Letňany, Miroslava Hajna, 759, 1, Miroslava Hajna 759/1, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Ing. JAN BÖHM
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
11.12.2013 |
Adresa: |
25241, 26231000, Zlatníky-Hodkovice, Hodkovice, Na Osice, 108 |
|
Ing. Jan Böhm
|
Neaktivní
od 03.03.2015
|
Jednatel |
11.12.2013 |
Adresa: |
25241, 26231000, Praha-západ, Zlatníky-Hodkovice, Hodkovice, Na Osice, 108, Na Osice 108, Hodkovice, 25241 Zlatníky-Hodkovice |
|
Ing. Jan Böhm
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
Jednatel |
22.02.2007 |
Adresa: |
25241, Praha-západ, Zlatníky - Hodkovice, Na Osice, 108 |
|
Ing. Jan Böhm
|
Neaktivní
od 11.12.2013
|
Jednatel |
22.02.2007 |
Adresa: |
108, Praha-západ, Zlatníky - Hodkovice, Na Osice, 25241, Na Osice 108, 25241 Praha-západ, Zlatníky - Hodkovice, Česká republika |
|
ing. Jan Böhm
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
Jednatel |
02.05.2002 |
Adresa: |
10200, 22574417, Praha 10, Tenisová, 956/13 |
|
ing. Jan Böhm
|
Neaktivní
od 22.02.2007
|
Jednatel |
02.05.2002 |
Adresa: |
10200, 22574417, Praha, Hostivař, Tenisová, 956, 13, Tenisová 956/13, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|